Jesper Kruse Tjørnelund
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2014 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Byens Håndværker v/Jesper Tjørnelund (Ejer) |
Største overskud: | 5.625' DKK GF SØNDERJYLLAND (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 36.600' DKK GF SØNDERJYLLAND (2023) |
Største gæld: | 2.039' DKK GF SØNDERJYLLAND (2023) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos GF SØNDERJYLLAND (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Byens Håndværker v/Jesper Tjørnelund (6 år 11 måneder) |
Seed: 1003648425
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2014 hos Byens Håndværker v/Jesper Tjørnelund (tidligere Den fleksible håndværker v/ Jesper Tjørnelund) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jesper Kruse Tjørnelund der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Jesper i 6 år 11 måneder, inden stoppet den 31. december 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2020.
Bestyrelsesposter (1)
-
DTU FORISKRINGSKLUB F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.04.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
GF SØNDERJYLLAND (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.04.2023
Registreringsdato: 13.04.2023 -
DTU FORISKRINGSKLUB F.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2022
Registreringsdato: 12.04.2022 -
Den fleksible håndværker v/ Jesper Tjørnelund (Nu: Byens Håndværker v/Jesper Tjørnelund) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.04.2019 - 13.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2014 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jesper Kruse Tjørnelund har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos GF SØNDERJYLLAND der præsenterede et overskud på 5.625' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år fra 2019 til 2023 hos GF SØNDERJYLLAND.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Bent Clausen.