Søren Stigaard Tølbøll
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2014 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kovstrup v/ Søren Tølbøll (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kovstrup v/ Søren Tølbøll (10 år 8 måneder) |
Seed: 1390874215
Det startede for alvor en dag i 2014 i Kovstrup v/ Søren Tølbøll med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Søren Stigaard Tølbøll og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Søren nu bestreddet i 10 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kovstrup v/ Søren Tølbøll
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (1)
-
Kovstrup v/ Søren Tølbøll (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2014
Registreringsdato: 01.01.2014
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
19.10.2017 - 19.09.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
19.10.2017 - 03.06.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.03.2020 - 02.03.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Morten Boesen Bonnerup.