Peter Broen
Erhvervsaktiv siden: | 8. apr. 2014 (10 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MØLLEÅVÆRKET A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.011' DKK MØLLEÅVÆRKET A/S (2016) |
Største underskud: | -7.559' DKK MØLLEÅVÆRKET A/S (2014) |
Største egenkapital: | 482.395' DKK MØLLEÅVÆRKET A/S (2021) |
Største gæld: | 82.916' DKK MØLLEÅVÆRKET A/S (2015) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos Mols Organic ApS (Nu: Selskabet af 15. september 2014 ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Advokat Peter Broen (7 år 4 måneder) |
Seed: 1049849016
Det begyndte den dag i 2014 i MØLLEÅVÆRKET A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Peter Broen i 4 år, inden stoppet d. 19. april 2018.
Nu opererer virksomheden indenfor opsamling og behandling af spildevand. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 2.546' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Advokat Peter Broen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Storm Broen Holding ApS
Ejerandel: 100% -
advores Advokater & Rechtsanwälte, filiale af advores Advokater & Rechtsanwälte PartGmbB
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Cave IT ApS
Via Storm Broen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Storm Broen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
Dato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Mols Organic ApS (Nu: Selskabet af 15. september 2014 ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022 -
Mols Organic ApS (Nu: Selskabet af 15. september 2014 ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2021 - 31.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
01.07.2018 - 30.11.2018
Ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Direktør
25.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.04.2014 - 19.04.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Broen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Storm Broen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 28' DKK. Gennem sit holdingselskab Storm Broen Holding ApS har Peter dermed også andele i Cave IT ApS (5-9.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Peter Broen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Storm Broen Holding IVS (Nu: Storm Broen Holding ApS) landede et overskud på 1' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Storm Broen Holding IVS (Nu: Storm Broen Holding ApS) landede et underskud på 5' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.546' DKK (MØLLEÅVÆRKET A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (Storm Broen Holding IVS (Nu: Storm Broen Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 479.958' DKK (MØLLEÅVÆRKET A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 28' DKK (Storm Broen Holding IVS (Nu: Storm Broen Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Thomas Kjørnæs.