Maria Blankholm Gyldenkvist
Erhvervsaktiv siden: | 18. jan. 2014 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Arbejdsmiljøkonsulenterne I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af LOGOS ll (7 år 9 måneder) |
Seed: 384182733
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2014 ved Arbejdsmiljøkonsulenterne I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Kim Peter Gyldenkvist at Maria Blankholm Gyldenkvist stiftede Arbejdsmiljøkonsulenterne I/S den dag i januar 2014. Rollen som Ejer og Stifter havde Maria i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen den 30. december 2015.
Virksomheden opererede indenfor branchen fysio- og ergoterapeuter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. december 2015.
Tidslinje (4)
-
LOGOS ll (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 15.11.2023
Registreringsdato: 15.11.2023 -
LOGOS ll (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2016
Registreringsdato: 01.02.2016 -
Arbejdsmiljøkonsulenterne I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2015
Registreringsdato: 30.12.2015
Blå bog (fortsat)
Maria har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.02.2016 - 15.11.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
18.01.2014 - 30.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Maria' netværk er Nikolaj Stobbe.