Jesper Kvist Mølgaard
Erhvervsaktiv siden: | 17. mar. 2014 (10 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Learn v/Jesper Kvist Mølgaard (Ejer) |
Største overskud: | 375' DKK TEACH ApS (Nu: Center for Praksisudvikling ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -859' DKK TEACH ApS (Nu: Center for Praksisudvikling ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 103' DKK TEACH ApS (Nu: Center for Praksisudvikling ApS) (2016-17) |
Største gæld: | 1.688' DKK TEACH ApS (Nu: Center for Praksisudvikling ApS) (2017-18) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos TEACH ApS (Nu: Center for Praksisudvikling ApS) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af JESPER KVIST MØLGAARD HOLDING ApS (10 år 4 måneder) |
Seed: 1645621172
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2014 ved Learn v/Jesper Kvist Mølgaard i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jesper Kvist Mølgaard der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Jesper i 1 år 9 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2015.
Virksomheden opererede indenfor branchen psykologisk rådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JESPER KVIST MØLGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Center for Praksisudvikling ApS
Via JESPER KVIST MØLGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
JESPER KVIST MØLGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
Center for Praksisudvikling ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.08.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
TEACH ApS (Nu: Center for Praksisudvikling ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.08.2019
Registreringsdato: 02.08.2019 -
Learn v/Jesper Kvist Mølgaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015 -
TEACH ApS (Nu: Center for Praksisudvikling ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 30.04.2014
Registreringsdato: 30.04.2014
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.04.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.03.2015 - 22.04.2019
Reel ejer
23.04.2019 - 01.08.2019
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
02.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
17.03.2014 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jesper Kvist Mølgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JESPER KVIST MØLGAARD HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -84' DKK. Gennem sit holdingselskab JESPER KVIST MØLGAARD HOLDING ApS har Jesper dermed også andele i Center for Praksisudvikling ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jesper Kvist Mølgaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor TEACH ApS (Nu: Center for Praksisudvikling ApS) landede et overskud på 375' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor TEACH ApS (Nu: Center for Praksisudvikling ApS) landede et underskud på 859' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 124' DKK (TEACH ApS (Nu: Center for Praksisudvikling ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på -84' DKK (JESPER KVIST MØLGAARD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.080' DKK (TEACH ApS (Nu: Center for Praksisudvikling ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Anders Sønderkjær Værge.