Johny Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 27. mar. 2014 (10 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fotograf Johny Kristensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Fotograf Johny Kristensen (9 år 6 måneder) |
Seed: 841002020
Karrieren I Danmark startede i 2014 i Fotograf Johny Kristensen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Johny Kristensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Johny i 9 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 2. oktober 2023.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen fotografisk virksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 2. oktober 2023.
Tidslinje (4)
-
Fotograf Johny Kristensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
Medie Caféen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
Medie Caféen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2015
Registreringsdato: 01.08.2015
Blå bog (fortsat)
Johny har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
27.03.2014 - 02.10.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2015 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Johny' netværk er Daniel Nakskov.