Alexander Avanth Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 24. apr. 2014 (10 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MoreFutures A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 38.722' DKK MoreFutures A/S (2022) |
Største underskud: | -4.579' DKK MoreFutures A/S (2020) |
Største egenkapital: | 61.023' DKK MoreFutures A/S (2022) |
Største gæld: | 15.184' DKK MoreFutures A/S (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Franklin Covey Danmark A/S (Nu: Franklin Covey Danmark ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MoreFutures A/S (9 år 10 måneder) |
Seed: 1603569696
Karrieren som leder startede i 2014 ved MoreFutures A/S (tidligere HUMAN VENTURES A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Alexander Avanth Pedersen i 9 år 10 måneder, før stoppet den 8. marts 2024.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 2.891' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mycelium Holdings ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GrowKOU ApS
Via Mycelium Holdings ApS -
MoreFutures SEA ApS
Via Mycelium Holdings ApS
Direktørposter (1)
-
Mycelium Holdings ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
MoreFutures A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.03.2024
Tidslinje (19)
-
Franklin Covey Danmark A/S (Nu: Franklin Covey Danmark ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.05.2024
Registreringsdato: 04.05.2024 -
MoreFutures A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.03.2024
Registreringsdato: 09.03.2024 -
HUMAN VENTURES A/S (Nu: MoreFutures A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2024
Registreringsdato: 08.03.2024
Blå bog (fortsat)
Alexander har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.02.2021 - 04.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2014 - 08.03.2024
Bestyrelsesmedlem
09.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.12.2016 - 21.08.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Alexander Avanth Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mycelium Holdings ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -294' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet MoreFutures SEA ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Alexander Avanth Pedersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Hold Danmark ApS (Nu: Skylite Studio ApS) kunne fremvise et underskud på 294' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.891' DKK (MoreFutures A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 74' DKK (Mycelium Holdings ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 55.121' DKK (MoreFutures A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -294' DKK (Mycelium Holdings ApS).
En af de forbindelser som går igen i Alexander' netværk er Kim Bjørn Nielsen.