Nina Hørlyk Langkilde
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2014 (10 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | DO Integrate (Ejer) |
Største overskud: | 1.988' DKK NexusOne ApS (Nu: Nexus Ambition ApS) (2020) |
Største underskud: | -1.817' DKK NexusOne ApS (Nu: Nexus Ambition ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 4.676' DKK NexusOne Holding ApS (Nu: NexusOne ApS) (2022) |
Største gæld: | 17.772' DKK NexusOne ApS (Nu: Nexus Ambition ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 77 årsværk hos NexusOne ApS (Nu: Nexus Ambition ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af DO Integrate (6 år 6 måneder) |
Seed: 741555184
Det begyndte den dag i 2014 i DO Integrate i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Nina Hørlyk Langkilde der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Nina i 6 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. december 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Matoli Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
NexusWine ApS
Via Matoli Holding ApS -
NexusOne ApS
Via Matoli Holding ApS -
Nexus Ambition ApS
Via NexusOne ApS
Direktørposter (2)
-
Matoli Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2020 -
NexusWine ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
DO Integrate (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
NexusWine ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020 -
Matoli Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2020
Registreringsdato: 01.02.2020
Blå bog (fortsat)
Nina har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,5% -
Reel ejer og Direktør
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.02.2020 - 02.03.2022
Ejerandel: 13% -
Stifter og Ejer
01.07.2014 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Nina Hørlyk Langkilde er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Matoli Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 973' DKK. Gennem sit holdingselskab Matoli Holding ApS har Nina dermed også andele i NexusWine ApS (50-66.65%) & NexusOne ApS (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Nina Hørlyk Langkilde, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Matoli Holding ApS landede et overskud på 856' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Matoli Holding ApS landede et underskud på 8' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 30' DKK (Matoli Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.817' DKK (NexusOne ApS (Nu: Nexus Ambition ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.314' DKK (NexusOne Holding ApS (Nu: NexusOne ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 36' DKK (NexusWine ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nina' netværk er Villy Kjær Gravengaard.