Martin El-Bandak Lind
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2015 (9 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Binzer&Co Advokatfirma (Ejer) |
Største overskud: | 1.464' DKK JUSMEDICO ADVOKATANPARTSSELSKAB (2018) |
Største underskud: | -21' DKK SHARELIVING A/S (2023) |
Største egenkapital: | 10.307' DKK SHARELIVING A/S (2022) |
Største gæld: | 1.938' DKK JUSMEDICO ADVOKATANPARTSSELSKAB (2018) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos JUSMEDICO ADVOKATANPARTSSELSKAB (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Binzer&Co Advokatanpartsselskab (6 år 2 måneder) |
Seed: 1764777133
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2015 ved Binzer&Co Advokatfirma (tidligere Binzer Law) som Ejer. Martin El-Bandak Lind købte virksomheden Binzer&Co Advokatfirma den 1. august 2015. Martin der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer havde Martin i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2017.
Virksomheden opererede indenfor branchen juridisk bistand. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Binzer&Co Advokatanpartsselskab
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Binzer&Co Advokatanpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
SHARELIVING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
JUSMEDICO ADVOKATANPARTSSELSKAB
Fratrådt som direktørDato: 22.06.2021
Registreringsdato: 22.06.2021 -
SHARELIVING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2021
Registreringsdato: 21.06.2021 -
JUSMEDICO ADVOKATANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som direktørDato: 28.12.2018
Registreringsdato: 28.12.2018
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
26.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.12.2018 - 22.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.08.2015 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor JUSMEDICO ADVOKATANPARTSSELSKAB fremviste et overskud på 1.464' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 680' DKK (JUSMEDICO ADVOKATANPARTSSELSKAB).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21' DKK (SHARELIVING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.291' DKK (SHARELIVING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.269' DKK (JUSMEDICO ADVOKATANPARTSSELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Michel Mandrup.