Maisam Karami Milajerdi
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 2014 (10 år) |
Karrieren startede hos: | Proteinkompagniet I/S (Ejer) |
Største overskud: | 282' DKK PROTEINKOMPAGNIET IVS (Nu: F44 ApS) (2020) |
Største underskud: | -789' DKK SNC ApS (Nu: NCB Invest ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 483' DKK PROTEINKOMPAGNIET IVS (Nu: F44 ApS) (2020) |
Største gæld: | 3.332' DKK Sport Nutrition Center ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos SNC ApS (Nu: NCB Invest ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Karami Holding ApS (8 år 6 måneder) |
Seed: 277316895
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2014 ved Proteinkompagniet I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Baskaran Ketharanathan, Siban Mohammed Ahmed at Maisam Karami Milajerdi stiftede Proteinkompagniet I/S den dag i september 2014. Rollen som Ejer og Stifter bestred Maisam i , før stoppet den 9. oktober 2014.
Virksomheden opererede indenfor detailhandel med andre varer i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. oktober 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Karami Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Starlabs Danmark ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
R.G. Holding 2016 ApS
Via Karami Holding ApS -
Aarhusgade 3 ApS
Via R.G. Holding 2016 ApS -
Ubbe Rådgivende Ingeniører ApS
Via Karami Holding ApS -
28-12-2023 Aps UNDER KONKURS
Via Karami Holding ApS -
Burpees ApS
Via Karami Holding ApS
Direktørposter (5)
-
Karami Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2023 -
R.G. Holding 2016 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2023 -
Starlabs Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2024 -
Aarhusgade 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2023 -
Burpees ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.07.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (43)
-
Starlabs Danmark ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
Starlabs Danmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
SNC ApS (Nu: NCB Invest ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024
Blå bog (fortsat)
Maisam har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
19.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.04.2020 - 31.05.2021
Direktør
28.04.2020 - 28.02.2023
Reel ejer
01.06.2021 - 01.06.2021
Reel ejer
02.06.2021 - 14.02.2022
Reel ejer
15.02.2022 - 01.06.2024
Direktør
26.05.2023 - 01.06.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.12.2021 - 01.09.2022
Direktør
01.12.2021 - 01.09.2022
Direktør
02.04.2023 - 23.02.2024
Reel ejer
02.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
15.02.2022 - 27.01.2024
Reel ejer
01.07.2023 - 28.12.2023
Ejerandel: 100%
Maisam Karami Milajerdi er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Karami Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 43' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet R.G. Holding 2016 ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Maisam Karami Milajerdi, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Karami Holding IVS (Nu: Karami Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 177' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor SNC ApS (Nu: NCB Invest ApS) kunne offentliggøre et underskud på 789' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Maisam' netværk er Kristina Jervin Rosenlund.