Uffe Kullen Elbæk
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1990 (33 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | UFFE ELBÆK, AABENRAA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 13.624' DKK BL GRUNDVANDSSÆNKNING A/S (Nu: BL Grundvandssænkning A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -2.872' DKK Danish Food Supply ApS (2023) |
Største egenkapital: | 35.482' DKK BL GRUNDVANDSSÆNKNING A/S (Nu: BL Grundvandssænkning A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 11.871' DKK BL GRUNDVANDSSÆNKNING A/S (Nu: BL Grundvandssænkning A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos BL GRUNDVANDSSÆNKNING A/S (Nu: BL Grundvandssænkning A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af PURENHEAT ApS (8 år 9 måneder) |
Seed: 428358515
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1990 ved UFFE ELBÆK, AABENRAA ApS (tidligere THJ 121, AABENRAA ApS) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Uffe Kullen Elbæk i 2 år 6 måneder, før fratrædelsen den 5. maj 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 5. maj 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Elbaek Inno ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Danish Food Supply ApS
Via Elbaek Inno ApS -
Marblehouse ApS
Via Elbaek Inno ApS
Direktørposter (3)
-
Elbaek Inno ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2016 -
Danish Food Supply ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2020 -
Marblehouse ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
PURENHEAT ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
Marblehouse ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2021
Registreringsdato: 01.11.2021 -
Danish Food Supply ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 15.10.2021
Registreringsdato: 15.10.2021
Blå bog (fortsat)
Uffe har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.10.2021 - Stadig aktiv
Direktør
01.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,32% -
Direktør
25.09.2014 - 30.09.2014
Direktør
04.09.2015 - 26.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
22.08.2018 - 15.10.2021
Reel ejer
22.08.2018 - Stadig aktiv
Direktør
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
07.06.2016 - 30.04.2019
Direktør og Reel ejer
07.06.2016 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.09.2015 - 29.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Uffe Kullen Elbæk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Elbaek Inno ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 414' DKK. Gennem sit holdingselskab Elbaek Inno ApS har Uffe dermed også andele i Danish Food Supply ApS (20-24.99%) og Marblehouse ApS (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Uffe Kullen Elbæk, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Elbaek Inno IVS (Nu: Elbaek Inno ApS) landede et overskud på 509' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Danish Food Supply ApS landede et underskud på 2.872' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 9.867' DKK (BL GRUNDVANDSSÆNKNING A/S (Nu: BL Grundvandssænkning A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.872' DKK (Danish Food Supply ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 35.482' DKK (BL GRUNDVANDSSÆNKNING A/S (Nu: BL Grundvandssænkning A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.867' DKK (Danish Food Supply ApS).
En af de forbindelser som går igen i Uffe' netværk er Torben Brand.