Martin Bergholdt Grøndal
Erhvervsaktiv siden: | 24. sep. 2015 (8 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Grøndals (Ejer) |
Største overskud: | 421' DKK Grøndals IVS (Nu: Opportun Holding ApS) (2019) |
Største underskud: | -184' DKK Grøndals IVS (Nu: Opportun Holding ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 1.017' DKK Grøndals IVS (Nu: Opportun Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.279' DKK Grøndals & Co ApS (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Grøndals & Co ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Opportun Holding ApS (8 år 11 måneder) |
Seed: 1649892351
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2015 i Grøndals i hvervet som Ejer. Martin Bergholdt Grøndal købte virksomheden Grøndals den 24. september 2015. Martin der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer havde Martin i , inden stoppet d. 25. september 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 25. september 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Opportun Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Grøndals & Co ApS
Via Opportun Holding ApS -
GT-Group ApS
Via Opportun Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Grøndals & Co ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2018 -
GT-Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.10.2021 -
Opportun Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
GT-Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.10.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
GT-Group ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.10.2021
Registreringsdato: 20.10.2021 -
GT-Group ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.10.2021
Registreringsdato: 20.10.2021 -
Grøndals & Co ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.12.2018
Registreringsdato: 11.12.2018
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
20.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.03.2018 - 23.11.2018
Reel ejer
30.03.2018 - Stadig aktiv
Direktør
11.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
24.09.2015 - 25.09.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Martin Bergholdt Grøndal er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Opportun Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.017' DKK. Gennem sit holdingselskab Opportun Holding ApS har Martin dermed også andele i Grøndals & Co ApS (100%) & GT-Group ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Martin Bergholdt Grøndal, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Grøndals IVS (Nu: Opportun Holding ApS) landede et overskud på 421' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Grøndals IVS (Nu: Opportun Holding ApS) landede et underskud på 184' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 406' DKK (Grøndals & Co ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.017' DKK (Grøndals IVS (Nu: Opportun Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 66' DKK (GT-Group ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Jonas Folsø Nielsen.