Claus Voglhofer
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1991 (32 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SNOWFLAKE SKITOURS ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af SNOWFLAKE SKITOURS ApS (5 år 5 måneder) |
Seed: 1130654965
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1991 i SNOWFLAKE SKITOURS ApS (tidligere ADR AA003 ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Claus Voglhofer i 5 år 5 måneder, inden stoppet d. 30. april 1997.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 22. januar 1999.
Bestyrelsesposter (1)
-
Ejerforeningen 21-5 DK12 P/S
Bestyrelsesmedlem (Medlem)Indtrådt: 29.01.2024
Tidslinje (5)
-
Ejerforeningen 21-5 DK12 P/S (Medlem)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.01.2024
Registreringsdato: 29.01.2024 -
Vogl07 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.09.2017
Registreringsdato: 02.09.2017 -
Vogl07 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2014
Registreringsdato: 01.07.2014
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2014 - 02.09.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.11.1991 - 30.04.1997
Ejerandel: Intet ejerskab