Henrik Dam Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 1990 (34 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Holdingselskabet Henrik Dam Hansen ApS (Stifter) |
Største overskud: | 1.408' DKK TANDLÆGEKLINIKKEN I/S (2013-14) |
Største underskud: | -399' DKK TANDLÆGESELSKABET HENRIK DAM HANSEN ApS (Nu: Holdingselskabet Henrik Dam Hansen ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 3.593' DKK TANDLÆGESELSKABET HENRIK DAM HANSEN ApS (Nu: Holdingselskabet Henrik Dam Hansen ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 102.050' DKK K/S HYVINKÄÄ HOME CENTER, FINLAND (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Holdingselskabet Henrik Dam Hansen ApS (34 år 2 måneder) |
Seed: 1035865186
Det hele startede i 1990 ved Holdingselskabet Henrik Dam Hansen ApS (tidligere TANDLÆGESELSKABET HENRIK DAM HANSEN ApS) i rollen som Stifter, Direktør og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Henrik Dam Hansen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter, Direktør og Ejer har Henrik nu bestreddet i 34 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 34 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2022-23 som viste et overskud på 91' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Holdingselskabet Henrik Dam Hansen ApS
Ejerandel: 100% -
Tandlæge Henrik Dam Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Teglgårdsvej 437 K/S
Ejerandel: 10-14.99%
Direktørposter (1)
-
Holdingselskabet Henrik Dam Hansen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.1990
Tidslinje (14)
-
Teglgårdsvej 437 K/S (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - København N, Jagtvej I/S (Nu: Tandlægen.dk - Jagtvej I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2021
Registreringsdato: 31.03.2021 -
TANDLÆGERNE HS ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 19.10.2018
Registreringsdato: 19.10.2018
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
29.06.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
27.02.2017 - 01.04.2021
Ejerandel: 25,5% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.06.1992 - 19.10.2018
Ejerandel: 50%
Henrik Dam Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Holdingselskabet Henrik Dam Hansen ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.249' DKK. Gennem holdingselskabet Holdingselskabet Henrik Dam Hansen ApS har Henrik derfor også andele i og .
Udforsk også koncerndiagram for Henrik Dam Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor TANDLÆGESELSKABET HENRIK DAM HANSEN ApS (Nu: Holdingselskabet Henrik Dam Hansen ApS) kunne fremvise et overskud på 777' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor TANDLÆGESELSKABET HENRIK DAM HANSEN ApS (Nu: Holdingselskabet Henrik Dam Hansen ApS) kunne fremvise et underskud på 399' DKK.
Seneste tal
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 10' DKK (Teglgårdsvej 437 K/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 10' DKK (Teglgårdsvej 437 K/S).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Brian Vidtøft Nielsen.