Martin Høj Lauridsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. feb. 2007 (17 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ÅSTRUP 21 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.988' DKK KB EJENDOMME ApS (2019-20) |
Største underskud: | -5.222' DKK Jimmy K Invest ApS (2019) |
Største egenkapital: | 8.317' DKK LUMINEX Ejendom ApS (2015) |
Største gæld: | 37.833' DKK TOPBOLIG ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos LUMINEX Ejendom ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af MHL Advokatfirma (9 år 11 måneder) |
Seed: 192555264
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2007 hos ÅSTRUP 21 ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Martin Høj Lauridsen i 3 måneder, før stoppet d. 19. juni 2007.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 19. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MHL Advokatfirma
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Advokatgruppen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (12)
-
LUMINEX Ejendom ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 31.08.2022 -
KB EJENDOMME ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 17.09.2024 Ny -
ENGHOLM INVEST ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 17.06.2019 -
BRÆDSTRUP BILHANDEL ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 06.02.2023 -
LeveBo Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 15.11.2023 -
LeveBo Rådgivning ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 15.11.2023 -
ByggeFaktor IVS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 08.08.2023 -
Leni Invest ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 11.09.2024 Ny -
Kurt Basse Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
Bygge-team ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 17.09.2024 Ny -
CHJ 2021 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 06.12.2023 -
Telmo ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny
Ejendomme (4)
Tidslinje (636)
-
Torsted Tømrerforretning Aps (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.09.2024
Registreringsdato: 24.09.2024 -
KB EJENDOMME ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
Bygge-team ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Høj Lauridsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos ON administration ApS der præsenterede et overskud på 134' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos Rømø Oysters IVS (Nu: Rømø Oysters ApS) der præsenterede et underskud på 17' DKK.
Martin har i alt siddet i bestyrelsen hos 321 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 12 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 3 måneder fra 2019 til i dag hos ENGHOLM INVEST ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 561' DKK (RØPCKE HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.974' DKK (Asser777 Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.145' DKK (RØPCKE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 18' DKK (Leni Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Jani Vibeke Büsing Larsen.