Anne Grønskov Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 10. nov. 2014 (9 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mulle Consulting (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -146' DKK BLEO ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.431' DKK BLEO Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 142' DKK BLEO ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tomoko Holding ApS (1 år 4 måneder) |
Seed: 760909856
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2014 hos Mulle Consulting i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Anne Grønskov Sørensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Anne i , før stoppet d. 4. december 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen public relations og kommunikation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tomoko Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BLEO Holding ApS
Via Tomoko Holding ApS -
BLEO ApS
Via BLEO Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Tomoko Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2023 -
BLEO Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2023 -
BLEO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2023
Tidslinje (6)
-
BLEO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.06.2023
Registreringsdato: 12.06.2023 -
BLEO Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.06.2023
Registreringsdato: 07.06.2023 -
Tomoko Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.05.2023
Registreringsdato: 04.05.2023
Blå bog (fortsat)
Anne har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
12.06.2023 - 12.07.2023
Direktør
12.06.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,54% -
Reel ejer
07.06.2023 - 12.07.2023
Direktør
07.06.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,54% -
Stifter og Ejer
10.11.2014 - 04.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anne Grønskov Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tomoko Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 37' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet BLEO Holding ApS (31,54%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Anne Grønskov Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor BLEO ApS kunne fremvise et underskud på 146' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 146' DKK (BLEO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.431' DKK (BLEO Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 37' DKK (Tomoko Holding ApS).