Muhammad Haisham Saeed
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2015 (9 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | AS Fragt Aps (Ejer) |
Største overskud: | 234' DKK Dietish ApS (Nu: TA Entreprise ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -119' DKK Dietish ApS (Nu: TA Entreprise ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 224' DKK Dietish ApS (Nu: TA Entreprise ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 483' DKK Dietish ApS (Nu: TA Entreprise ApS) (2018-19) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Dietish ApS (Nu: TA Entreprise ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af TA Entreprise ApS (2 år 2 måneder) |
Seed: 935231506
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2015 ved AS Fragt Aps (tidligere WildDucks Holding ApS) som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Stifter. Det var sammen med partneren Sean Aran at Muhammad Haisham Saeed stiftede AS Fragt Aps den dag i juni 2015. Rollen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Stifter havde Muhammad i 1 år 10 måneder, før fratrædelsen den 1. maj 2017.
Virksomheden opererede indenfor branchen vejgodstransport. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2015-16 kunne fremvise et overskud på 53' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 24. januar 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Techscandia
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (25)
-
Herewebook (Nu: Techscandia) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.06.2023
Registreringsdato: 14.06.2023 -
K-Ventures holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.08.2021
Registreringsdato: 25.08.2021 -
K-Ventures holding IVS
Fratrådt som direktørDato: 25.08.2021
Registreringsdato: 25.08.2021
Blå bog (fortsat)
Muhammad har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
23.05.2017 - 31.08.2017
Ejer
14.02.2018 - 16.07.2018
Direktør og Reel ejer
13.03.2019 - 05.04.2019
Ejer
27.05.2019 - 10.07.2019
Bestyrelsesmedlem
27.05.2019 - 25.08.2021
Direktør og Ejer
11.07.2019 - 25.08.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.12.2016 - 31.08.2017
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
01.06.2015 - 31.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
01.06.2015 - 01.06.2017
Ejerandel: 50-66.65%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor WildDucks Holding ApS (Nu: AS Fragt Aps) fremviste et overskud på 53' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor Dietish ApS (Nu: TA Entreprise ApS) fremviste et underskud på 119' DKK.