Bo Feldborg
Erhvervsaktiv siden: | 30. maj 2011 (13 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | BURSON-MARSTELLER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 226' DKK REALBYG Storkøbenhavn A/S (Nu: REALBYG København ApS) (2018) |
Største underskud: | -5.848' DKK BURSON-MARSTELLER A/S (2015) |
Største egenkapital: | 13.941' DKK BURSON-MARSTELLER A/S (2014) |
Største gæld: | 2.929' DKK REALBYG Storkøbenhavn A/S (Nu: REALBYG København ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos BURSON-MARSTELLER A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af REALBYG København ApS (2 år 9 måneder) |
Seed: 1692003706
Karrieren som leder begyndte den dag i 2011 i BURSON-MARSTELLER A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Bo Feldborg i 2 år 1 måned, inden stoppet d. 29. juli 2013.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor public relations og kommunikation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 viste et underskud på 29' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bofeco Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AM usualsuspects ApS
Via Bofeco Holding ApS -
Bofeco ApS
Via Bofeco Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Bofeco Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2023 -
Bofeco ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2023 -
AM usualsuspects ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
AM usualsuspects ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.06.2024
Registreringsdato: 14.06.2024 -
AI Business Analytics & Finance ApS (Nu: AI Retail ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.08.2023
Registreringsdato: 17.08.2023 -
Bo Feldborg Consulting (Nu: Bo Feldborg Consult) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023
Blå bog (fortsat)
Bo har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
14.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
30.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
20.04.2023 - 17.08.2023
Ejerandel: 49% -
Ejer
28.09.2021 - 31.05.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bo Feldborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bofeco Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 48' DKK. Gennem sit holdingselskab Bofeco Holding ApS har Bo dermed også andele i AM usualsuspects ApS (100%) & Bofeco ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Bo Feldborg, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Bofeco ApS landede et overskud på 164' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 164' DKK (Bofeco ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (REALBYG Storkøbenhavn A/S (Nu: REALBYG København ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 62' DKK (REALBYG Storkøbenhavn A/S (Nu: REALBYG København ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 40' DKK (AM usualsuspects ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Christian Humle Wenzzel.