Jørgen Theis Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 16. sep. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | PEOPLEWAY A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.651' DKK HANDSHAKE ERHVERVSDRIVENDE FOND (2023) |
Største underskud: | -6.833' DKK HANDSHAKE ERHVERVSDRIVENDE FOND (2022) |
Største egenkapital: | 10.161' DKK HANDSHAKE ERHVERVSDRIVENDE FOND (2020) |
Største gæld: | 21.433' DKK HANDSHAKE ERHVERVSDRIVENDE FOND (2022) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Fonden Event Safety (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af HANDSHAKE ERHVERVSDRIVENDE FOND (17 år 4 måneder) |
Seed: 580661913
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2003 i PEOPLEWAY A/S (tidligere CUE CONSULT A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jørgen Theis Petersen i 5 år 4 måneder, inden stoppet d. 19. januar 2009.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 532' DKK.
Direktørposter (1)
-
HANDSHAKE ERHVERVSDRIVENDE FOND
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2007
Bestyrelsesposter (2)
-
EUROVENUE (FOND)
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.12.2007 -
Fonden Event Safety
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.09.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
A little sidekick (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 11.09.2020
Registreringsdato: 11.09.2020 -
Fonden Event Safety (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2017
Registreringsdato: 20.09.2017 -
Fonden Event Safety (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.09.2017
Registreringsdato: 19.09.2017
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
25.11.2014 - 11.09.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2016 - 19.09.2017
Bestyrelsesmedlem
20.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.09.2003 - 19.01.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Theis Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Fonden Event Safety der præsenterede et overskud på 1.498' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i Fonden Event Safety der præsenterede et underskud på 815' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 9 måneder fra 2007 til i dag hos EUROVENUE (FOND).
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.651' DKK (HANDSHAKE ERHVERVSDRIVENDE FOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 197' DKK (Fonden Event Safety).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.760' DKK (CUE CONSULT A/S (Nu: PEOPLEWAY A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 207' DKK (EUROVENUE (FOND)).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Henrik Ib Jørgensen.