Stephanie Gundelach
Erhvervsaktiv siden: | 8. okt. 2009 (14 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANYWHO ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.156' DKK POLYFA HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -2.251' DKK POLYFA HOLDING ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 24.740' DKK POLYFA HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 16.614' DKK POLYFA HOLDING ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos OpéraSPORT ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af POLYFA HOLDING ApS (8 år 6 måneder) |
Seed: 1333427185
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2009 ved ANYWHO ApS som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Direktør havde Stephanie Gundelach i 6 år 11 måneder, før fratrædelsen den 30. september 2016.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden udgivervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014-15 kunne fremvise et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gunde ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
OpéraSPORT ApS
Via Gunde ApS -
ASGM ApS
Via Gunde ApS
Direktørposter (3)
-
Gunde ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2019 -
OpéraSPORT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2019 -
ASGM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
OpéraSPORT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.09.2019
Tidslinje (21)
-
Gunde ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.09.2019
Registreringsdato: 17.09.2019 -
ASGM ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.09.2019
Registreringsdato: 17.09.2019 -
OpéraSPORT ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.09.2019
Registreringsdato: 17.09.2019
Blå bog (fortsat)
Stephanie har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
17.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
17.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
17.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.12.2014 - 30.06.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.08.2010 - 01.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Stephanie Gundelach er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Gunde ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 128' DKK. Igennem sit holdingselskab Gunde ApS har Stephanie dermed også ejerandele i OpéraSPORT ApS (50-66.65%) og ASGM ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Stephanie Gundelach, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor OpéraSPORT ApS fremviste et overskud på 1.163' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor POLYFA ApS fremviste et underskud på 2.071' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 160' DKK (ASGM ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 29' DKK (OpéraSPORT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.229' DKK (OpéraSPORT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 128' DKK (Gunde ApS).
En af de forbindelser som går igen i Stephanie' netværk er Awa Malina Stelter.