Ib Thrane
Karrieren startede hos: | ASX 13.480 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 544.243' DKK MARIUS PEDERSEN A/S (2023) |
Største underskud: | -95.116' DKK Humlebo Gruppen Holding A/S (2023) |
Største egenkapital: | 3.342.118' DKK ENTREPRENØR MARIUS PEDERSENS FOND (2023) |
Største gæld: | 1.733.327' DKK MARIUS PEDERSEN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 1.348 årsværk hos MARIUS PEDERSEN A/S (2023) |
Seed: 591220721
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for nu flere år siden ved ASX 13.480 A/S (tidligere A/S PAUL WILHJELM, ODENSE) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Ib Thrane i 34 år 1 måned, før fratrædelsen den 27. marts 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 22. marts 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
IT First Invest ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
IT First Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.02.2003
Bestyrelsesposter (8)
-
BUSCENTER VEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.08.2018 -
Humlebo Gruppen Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2018 -
AUTOHUSET VESTERGAARD LASTVOGNE HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.05.2004 -
AUTOHUSET VESTERGAARD HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.11.1980 -
Marius Pedersen Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2017 -
AUTOHUSET VESTERGAARD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.05.1996 -
VOGNSMEDEN THORSVEJ ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.04.1998 -
MARIUS PEDERSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2017
Ejendomme (4)
Tidslinje (192)
-
AUTOINC A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2019
Registreringsdato: 30.09.2019 -
OTTO OG LILLI KAHLES FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2019
Registreringsdato: 27.05.2019 -
IMPO TRADING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2019
Registreringsdato: 21.05.2019
Blå bog (fortsat)
Ib har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 70 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
03.02.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.04.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.05.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Ib Thrane har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved MARIUS PEDERSEN A/S der præsenterede et overskud på 544.243' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Humlebo Gruppen Holding A/S der præsenterede et underskud på 95.116' DKK.
Ib har i alt siddet i bestyrelsen hos 97 forskellige selskaber (heraf 20 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 43 år 11 måneder fra 1980 til i dag hos AUTOHUSET VESTERGAARD HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 544.243' DKK (MARIUS PEDERSEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 95.116' DKK (Humlebo Gruppen Holding A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.342.118' DKK (ENTREPRENØR MARIUS PEDERSENS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -507' DKK (KERTEMINDE RESORT A/S (Nu: Plænen ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Ib' netværk er Hans Henning Vestergaard.