Per Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 7. apr. 1987 (37 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | FLEMMING CHRISTENSENS FOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 439.460' DKK AHJ NR. 101 ApS (Nu: AHJ A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -63.599' DKK Formue Nord Markedsneutral A/S (Nu: Fenja Capital I A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 2.346.067' DKK AHJ NR. 101 ApS (Nu: AHJ A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 210.036' DKK A.E. AARHUS A/S (2016) |
Flest årsværk: | 226 årsværk hos AHK NR. 196 ApS (Nu: ORSKOV YARD A/S) (2014-15) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AALBORG ADVOKATKURSER ApS (24 år 10 måneder) |
Seed: 1414526031
Karrieren som erhvervsleder startede i 1987 ved FLEMMING CHRISTENSENS FOND i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Per Christensen i 8 år 4 måneder, før stoppet den 29. august 1995.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ADVOKATANPARTSSELSKABET KJ3C
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
HJULMANDKAPTAIN ADVOKATKOMPLEMENTARAKTIESELSKAB
Via ADVOKATANPARTSSELSKABET KJ3C -
HJULMANDKAPTAIN ADVOKATPARTNERSELSKAB
Via HJULMANDKAPTAIN ADVOKATKOMPLEMENTARAKTIESELSKAB -
ITD HJULMANDKAPTAIN ADVOKATAKTIESELSKAB UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via HJULMANDKAPTAIN ADVOKATPARTNERSELSKAB -
EJENDOMSSELSKABET HJULMANDKAPTAIN, HJØRRING ApS
Via ADVOKATANPARTSSELSKABET KJ3C -
EJENDOMSSELSKABET HJULMANDKAPTAIN, FREDERIKSHAVN ApS
Via ADVOKATANPARTSSELSKABET KJ3C
Direktørposter (1)
-
ADVOKATANPARTSSELSKABET KJ3C
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2003
Bestyrelsesposter (16)
-
BKG-FINANS ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.08.2018 -
CPU AF 11/11 1986 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.08.2018 -
SNB II KOMPLEMENTAR ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 20.06.2023 -
Højer Møbler A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.04.2011 -
AALBORG ADVOKATKURSER ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.11.1999 -
JYDSK BARBERBLADE-FABRIK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2008 -
Rumas ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.06.2020 -
JØNI Ejendomme II A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2015 -
FRECON A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.04.2006 -
A.E. Ry A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 21.06.2024 -
HØJER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.09.2012 -
KIM LYKKE INVEST ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 19.08.2024 -
Fenja Capital I A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.12.2015 -
Fenja Capital II A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.09.2018 -
Leicon ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.10.2020 -
Frecon Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.10.2020
Tidslinje (568)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 7. DECEMBER 2005 ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2024
Registreringsdato: 13.09.2024 -
KIM LYKKE INVEST ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
A.E. Ry A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2024
Registreringsdato: 21.06.2024
Blå bog (fortsat)
Per har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved Formue Nord Markedsneutral A/S (Nu: Fenja Capital I A/S) der præsenterede et overskud på 103.655' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Formue Nord Markedsneutral A/S (Nu: Fenja Capital I A/S) der præsenterede et underskud på 63.599' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 149 forskellige selskaber (heraf 31 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 16 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 10 måneder fra 1999 til i dag hos AALBORG ADVOKATKURSER ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 153.308' DKK (AHJ NR. 101 ApS (Nu: AHJ A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.602' DKK (Brickster ApS (Nu: Estaldo ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.346.067' DKK (AHJ NR. 101 ApS (Nu: AHJ A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -18.220' DKK (AHK NR. 213 ApS (Nu: BRØDRENE KIRKETERP ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Thomas Tai Bang Christensen.