Jesper Hentze Andersen
Karrieren startede hos: | STACO TEKNIK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 160.335' DKK Formuepleje Ejendomme 3 A/S (2021) |
Største underskud: | -129.796' DKK Aktieselskabet af 10. januar 2019 (2018) |
Største egenkapital: | 377.191' DKK MITA-TEKNIK MA HOLDING A/S (Nu: MHZA HOLDING A/S) (2017-18) |
Største gæld: | 331.665' DKK Aktieselskabet af 10. januar 2019 (2017) |
Flest årsværk: | 248 årsværk hos Aktieselskabet af 10. januar 2019 (2015-16) |
Seed: 1278945333
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for længe siden i STACO TEKNIK ApS (tidligere MITA-TEKNIK, HOLGER ANDERSEN OG ALLAN THOMSEN A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jesper Hentze Andersen i 16 år 8 måneder, inden stoppet d. 20. september 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 2. januar 2003.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
JHA HOLDING II ApS
Ejerandel: 100% -
JAKAMA Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Jesper Hentze Andersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Aktieselskabet af 10. januar 2019
Via JHA HOLDING II ApS -
M&J ApS
Via JHA HOLDING II ApS -
8840 Invest ApS
Via JAKAMA Holding ApS -
MobiCom Pro ApS
Via 8840 Invest ApS -
GreenUP II 2021 ApS
Via 8840 Invest ApS -
NovaDraiN ApS
Via 8840 Invest ApS
Direktørposter (6)
-
JHA HOLDING II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2013 -
C&H Skov I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2020 -
JAKAMA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2019 -
8840 Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2019 -
NovaDraiN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2021 -
M&J ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2022
Bestyrelsesposter (8)
-
C&H HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.12.2004 -
Aktieselskabet af 10. januar 2019
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.01.2019 -
Investor Hub Viborg A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.03.2022 -
C&H Skov I ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2020 -
GreenUP II 2021 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2021 -
Formuepleje Nicolinehus Nord A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.02.2023 -
Formuepleje Ejendomme Select A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.02.2023 -
Formuepleje Trøjborg A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.02.2023
Tidslinje (77)
-
STRØMLUND ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Formuepleje Frederiks Plads A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.08.2023
Registreringsdato: 28.08.2023 -
Formuepleje Trøjborg A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023
Blå bog (fortsat)
Jesper har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 50 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
19.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter og Ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
18.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,5% -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2021 - Stadig aktiv
Ejer
21.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via 8840 Invest ApS -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Hentze Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JAKAMA Holding ApS (51% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 88.528' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne 8840 Invest ApS (25,5%) & Aktieselskabet af 10. januar 2019 (34,26%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jesper Hentze Andersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Jesper Hentze Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Formuepleje Ejendomme 3 A/S der præsenterede et overskud på 160.335' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i Aktieselskabet af 10. januar 2019 der præsenterede et underskud på 30.936' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 27 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 31 år 10 måneder fra 1980 til 2012 hos MITA-TEKNIK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.920' DKK (Aktieselskabet af 10. januar 2019).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 22.026' DKK (Formuepleje Nicolinehus Nord A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 357.057' DKK (Formuepleje Nicolinehus Nord A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.100' DKK (Formuepleje Frederiks Plads A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Thomas Hentze Andersen.