Klaus Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 9. nov. 2002 (21 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | COPENHAGEN INTERNATIONAL A/S (Direktør) |
Største overskud: | 34.905' DKK BORCH GERMAN ASSETS A/S (Nu: EVOSTATE EJENDOMME ApS) (2016) |
Største underskud: | -22.890' DKK POLIMOON BJÆVERSKOV A/S (Nu: RPC PROMENS BJÆVERSKOV A/S) (2016-17) |
Største egenkapital: | 28.429' DKK HARPUN A/S (Nu: PolyGroup A/S) (2014) |
Største gæld: | 127.526' DKK STM VINDUER A/S (2022) |
Flest årsværk: | 128 årsværk hos STM VINDUER A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af KLJ GROUP ApS (21 år 10 måneder) |
Seed: 9307767
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2002 i COPENHAGEN INTERNATIONAL A/S med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Klaus Jørgensen i 3 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 1. februar 2006.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. november 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KLJ GROUP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
ENGHOLMVEJ 4 ApS
Via KLJ GROUP ApS -
KOKHOLM 4 ApS
Via KLJ GROUP ApS -
CEDERVEJ 6 ApS
Via KLJ GROUP ApS -
PolyGroup Holding ApS
Via KLJ GROUP ApS -
PolyGroup A/S
Via PolyGroup Holding ApS -
NORDRE INDUSTRIVEJ 4 ApS
Via KLJ GROUP ApS -
Svalehøjvej ApS
Via KLJ GROUP ApS
Direktørposter (7)
-
NORDRE INDUSTRIVEJ 4 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2014 -
ENGHOLMVEJ 4 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2005 -
KLJ GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2002 -
PolyGroup A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2014 -
PolyGroup Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.2014 -
CEDERVEJ 6 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2014 -
Svalehøjvej ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2022
Bestyrelsesposter (8)
-
NORDRE INDUSTRIVEJ 4 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2014 -
HERNING MASSIVTRÆ A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2009 -
ENGHOLMVEJ 4 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.01.2015 -
KLJ GROUP ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.01.2015 -
PolyGroup A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2014 -
PolyGroup Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.05.2014 -
CEDERVEJ 6 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.01.2015 -
Svalehøjvej ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (62)
-
HENRO-TEK ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.05.2022
Registreringsdato: 03.05.2022 -
HENRO-TEK ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2022
Registreringsdato: 03.05.2022 -
Svalehøjvej ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.03.2022
Registreringsdato: 23.03.2022
Blå bog (fortsat)
Klaus har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
23.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
15.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.05.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
20.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
20.03.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
05.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Klaus Jørgensen er desuden indehaver af holdingselskabet PolyGroup Holding ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet PolyGroup Holding ApS ejes der også andele i PolyGroup A/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Klaus Jørgensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Klaus Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i HARPUN A/S (Nu: PolyGroup A/S) der præsenterede et overskud på 6.575' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i HARPUN HOLDING ApS (Nu: PolyGroup Holding ApS) der præsenterede et underskud på 1.126' DKK.
Klaus har i alt siddet i bestyrelsen hos 24 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 8 måneder fra 2009 til i dag hos HERNING MASSIVTRÆ A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.254' DKK (BORCH GERMAN ASSETS A/S (Nu: EVOSTATE EJENDOMME ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19.302' DKK (STM VINDUER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.330' DKK (KLJ GROUP ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 618' DKK (Svalehøjvej ApS).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Michael Løvbjerg.