Kristian Bjerg Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 14. dec. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S AUSTRASSE, DUISBURG (Ejer) |
Største overskud: | 1.365' DKK K/S STEINWEG, SUHL (2021) |
Største underskud: | -308' DKK K/S AUSTRASSE, DUISBURG (2015) |
Største egenkapital: | 10.985' DKK K/S STEINWEG, SUHL (2023) |
Største gæld: | 31.023' DKK K/S STEINWEG, SUHL (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos K/S AUSTRASSE, DUISBURG (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af EJENDOMSSELSKABET AUSTRASSE, DUISBURG ApS (17 år 9 måneder) |
Seed: 418903240
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2006 i K/S AUSTRASSE, DUISBURG som Ejer. Kristian Bjerg Hansen købte en andel af virksomheden den 14. december 2006 og havde en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Kristian af: Jens Møldrup Jensen, EJENDOMSSELSKABET AUSTRASSE, DUISBURG ApS og Bjarne Gier. Hvervet som Ejer har Kristian nu besiddet i 12 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen administration af fast ejendom på kontraktbasis. Her mere end 12 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 kunne fremvise et overskud på 320' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMSSELSKABET AUSTRASSE, DUISBURG ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
EJENDOMSSELSKABET STEINWEG, SUHL ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S AUSTRASSE, DUISBURG
Via EJENDOMSSELSKABET AUSTRASSE, DUISBURG ApS -
K/S STEINWEG, SUHL
Via EJENDOMSSELSKABET STEINWEG, SUHL ApS
Direktørposter (1)
-
EJENDOMSSELSKABET AUSTRASSE, DUISBURG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
K/S AUSTRASSE, DUISBURG (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.10.2019
Registreringsdato: 16.10.2019 -
K/S AUSTRASSE, DUISBURG (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 15.10.2019
Registreringsdato: 15.10.2019 -
EJENDOMSSELSKABET AUSTRASSE, DUISBURG ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.06.2016
Registreringsdato: 06.06.2016
Blå bog (fortsat)
Kristian har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
12.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
12.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
14.12.2006 - Stadig aktiv
Direktør
06.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
14.12.2006 - 15.10.2019
Reel ejer
02.11.2017 - 15.10.2019
Ejer
16.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor K/S STEINWEG, SUHL fremviste et overskud på 1.365' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S AUSTRASSE, DUISBURG fremviste et underskud på 308' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 578' DKK (K/S STEINWEG, SUHL).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.985' DKK (K/S STEINWEG, SUHL).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 167' DKK (EJENDOMSSELSKABET AUSTRASSE, DUISBURG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Birger Munk Thomsen.