Walther Heinz Rebernik
Erhvervsaktiv siden: | 29. nov. 1999 (24 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | OG ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.906' DKK MW2 A/S (Nu: WESTHEIMER HOLDING A/S) (2021) |
Største underskud: | -12.857' DKK COMCARE A/S (2020) |
Største egenkapital: | 56.350' DKK MW2 A/S (Nu: WESTHEIMER HOLDING A/S) (2021) |
Største gæld: | 17.108' DKK COMCARE A/S (2020) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos APJ EL ANLÆG A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af REBERNIK & SCHEEL ADVOKATANPARTSSELSKAB (18 år 10 måneder) |
Seed: 1464768253
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1999 i OG ApS (tidligere GULAN ApS) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Walther Heinz Rebernik i 1 år, inden stoppet d. 7. december 2000.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021-22 kunne fremvise et overskud på 61' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. marts 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
REBERNIK & SCHEEL ADVOKATANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KOFØ ApS
Via REBERNIK & SCHEEL ADVOKATANPARTSSELSKAB
Direktørposter (1)
-
REBERNIK & SCHEEL ADVOKATANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (24)
-
COMCARE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2020
Registreringsdato: 03.09.2020 -
COMCARE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
IT-UDVIKLING I DANMARK A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2012
Registreringsdato: 05.09.2012
Blå bog (fortsat)
Walther har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
13.12.2022 - 14.12.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - 03.09.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.01.2012 - 05.09.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.03.2010 - 07.09.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Walther Heinz Rebernik har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i COMCARE A/S der præsenterede et underskud på 12.857' DKK.
Walther har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 6 måneder fra 2000 til 2004 hos CITY ESTATE ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.510' DKK (MW2 A/S (Nu: WESTHEIMER HOLDING A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 488' DKK (PW1 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 50.113' DKK (MW2 A/S (Nu: WESTHEIMER HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 46' DKK (KOFØ ApS).
En af de forbindelser som går igen i Walther' netværk er Anders Scheel Frederiksen.