Henrik Grundtvig
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 1998 (26 år) |
Karrieren startede hos: | 08.08.08. A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 173.991' DKK SCANVAEGT INTERNATIONAL HOLDING ApS (Nu: GRUNDTVIG INVEST A/S) (2014-15) |
Største underskud: | -77.178' DKK SCANVAEGT INTERNATIONAL HOLDING ApS (Nu: GRUNDTVIG INVEST A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | 547.812' DKK GIAS Holding ApS (2021-22) |
Største gæld: | 103.746' DKK ANKER ANDERSEN A/S (2023-24) |
Flest årsværk: | 148 årsværk hos SCANVÆGT NORDIC A/S (Nu: SCANVAEGT SYSTEMS A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af GIAS Leasing ApS (25 år 11 måneder) |
Seed: 1460150390
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1998 i 08.08.08. A/S (tidligere AHLER A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Grundtvig i 2 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 31. maj 2001.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engroshandel med fodtøj. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 6. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
H-Grundtvig Invest ApS
Ejerandel: 100% -
GIAS Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (27)
-
JCP 2019 Invest ApS
Via H-Grundtvig Invest ApS -
JCNS Holding ApS
Via JCP 2019 Invest ApS -
XGX Pharma ApS
Via JCNS Holding ApS -
Frederiksstaden Pharma ApS
Via XGX Pharma ApS -
Imbox Protection A/S
Via JCNS Holding ApS -
Imbox Consulting ApS
Via Imbox Protection A/S -
Ejendomsselskabet Skødstrup ApS
Via JCNS Holding ApS -
SG Capital IV I ApS
Via H-Grundtvig Invest ApS -
Ubiqisense ApS
Via SG Capital IV I ApS -
SG Capital IV II ApS
Via H-Grundtvig Invest ApS -
GRUNDTVIG INVEST A/S
Via GIAS Holding ApS -
Jensen Metal Holding A/S
Via GRUNDTVIG INVEST A/S -
JENSEN METAL A/S
Via Jensen Metal Holding A/S -
GIAS Leasing ApS
Via GRUNDTVIG INVEST A/S -
SCANVAEGT SYSTEMS A/S
Via GRUNDTVIG INVEST A/S -
SCANVAEGT CERTIFICATION A/S
Via SCANVAEGT SYSTEMS A/S -
H. JESPERSEN/P.L. Service ApS
Via SCANVAEGT SYSTEMS A/S -
ACCURATECH ApS
Via SCANVAEGT SYSTEMS A/S -
ANKER ANDERSEN EJENDOMSSELSKAB ApS
Via GRUNDTVIG INVEST A/S -
ALVIBRA A/S
Via GRUNDTVIG INVEST A/S -
Minaltan A/S
Via GRUNDTVIG INVEST A/S -
Minelevator ApS
Via Minaltan A/S -
BookMundi Holding ApS
Via GRUNDTVIG INVEST A/S -
BookMundi ApS
Via BookMundi Holding ApS -
Gias Ejendomme Avedøre Aps
Via GRUNDTVIG INVEST A/S -
GIAS Ejendomme København ApS
Via GRUNDTVIG INVEST A/S -
MinPlatform A/S
Via GRUNDTVIG INVEST A/S
Direktørposter (6)
-
JCNS Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2015 -
GIAS Leasing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.10.1998 -
CPG Holding 2015 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2015 -
H-Grundtvig Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2016 -
JCP 2019 Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2019 -
GIAS Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2019
Bestyrelsesposter (8)
-
Minaltan A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.01.2011 -
JENSEN METAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.02.2018 -
Jensen Metal Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.06.2016 -
SCANVAEGT CERTIFICATION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.05.2009 -
Imbox Protection A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2021 -
MinPlatform A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.12.2020 -
SCANVAEGT SYSTEMS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.05.2009 -
GRUNDTVIG INVEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.10.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (78)
-
HB MEDICAL SCANDINAVIA A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.11.2022
Registreringsdato: 21.11.2022 -
JCG Holding 2015 ApS (Nu: JCG Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.04.2022
Registreringsdato: 22.04.2022 -
Imbox Protection A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2021
Registreringsdato: 29.06.2021
Blå bog (fortsat)
Henrik har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
01.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 8,8% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
08.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,25% -
Reel ejer og Direktør
08.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Reel ejer
07.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35%
Henrik Grundtvig er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• H-Grundtvig Invest ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 106.392' DKK.
• GIAS Holding ApS (35% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 106.392' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 4 holdingselskaber som GRUNDTVIG INVEST A/S (45%), JCNS Holding ApS (10%), JCP 2019 Invest ApS (20%) & SG Capital IV II ApS (40%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Henrik Grundtvig, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Henrik Grundtvig har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i SCANVAEGT INTERNATIONAL HOLDING ApS (Nu: GRUNDTVIG INVEST A/S) der præsenterede et overskud på 173.991' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i SCANVAEGT INTERNATIONAL HOLDING ApS (Nu: GRUNDTVIG INVEST A/S) der præsenterede et underskud på 77.178' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 27 forskellige selskaber (heraf 12 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 11 måneder fra 2007 til i dag hos GRUNDTVIG INVEST A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 118.935' DKK (IMBOX SHOECARE A/S (Nu: Imbox Protection A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 6.668' DKK (MINALTAN.DK A/S (Nu: Minaltan A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 543.173' DKK (SCANVAEGT INTERNATIONAL HOLDING ApS (Nu: GRUNDTVIG INVEST A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -378' DKK (DANSK KALIBRERINGSTEKNIK A/S (Nu: SCANVAEGT CERTIFICATION A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Carl Philip Grundtvig.