Michelle Bartels Vesselholt
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ZMITO ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.188' DKK ZMITO ApS (2016-17) |
Største underskud: | -212' DKK ZMITO ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 5.231' DKK K/S BEETHOVENSTRASSE, METTMANN (2023) |
Største gæld: | 17.752' DKK K/S BEETHOVENSTRASSE, METTMANN (2017) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos K/S BEETHOVENSTRASSE, METTMANN (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ZMITO ApS (18 år 8 måneder) |
Seed: 1300213724
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2006 ved ZMITO ApS i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Torben Bartels at Michelle Bartels Vesselholt stiftede ZMITO ApS den dag i januar 2006. Rollen som Ejer og Stifter har Michelle nu bestreddet i 18 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her 18 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 532' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMSSELSKABET BEETHOVENSTRASSE, METTMANN ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
ZMITO ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
K/S BEETHOVENSTRASSE, METTMANN
Via EJENDOMSSELSKABET BEETHOVENSTRASSE, METTMANN ApS -
SIKRET A/S
Via ZMITO ApS -
SIKRET EJENDOMME ApS
Via ZMITO ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
K/S BEETHOVENSTRASSE, METTMANN (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.06.2020
Registreringsdato: 24.06.2020 -
K/S BEETHOVENSTRASSE, METTMANN (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 23.06.2020
Registreringsdato: 23.06.2020 -
EJENDOMSSELSKABET BEETHOVENSTRASSE, METTMANN ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.03.2012
Registreringsdato: 08.03.2012
Blå bog (fortsat)
Michelle har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Ejer
18.12.2008 - 23.06.2020
Ejer
24.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
18.12.2008 - Stadig aktiv
Direktør
13.05.2009 - 08.03.2012
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor ZMITO ApS kunne fremvise et overskud på 1.188' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor ZMITO ApS kunne fremvise et underskud på 212' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 744' DKK (K/S BEETHOVENSTRASSE, METTMANN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.231' DKK (K/S BEETHOVENSTRASSE, METTMANN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 152' DKK (EJENDOMSSELSKABET BEETHOVENSTRASSE, METTMANN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michelle' netværk er Torben Kühl.