Christina Agger
Erhvervsaktiv siden: | 9. dec. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS PIER AVENUE KOMPLEMENTAR (Ejer) |
Største overskud: | 722' DKK iD2me A/S (Nu: ID2ME A/S) (2015) |
Største underskud: | -2.321' DKK CAMAR APS (2022-23) |
Største egenkapital: | 4.373' DKK iD2me A/S (Nu: ID2ME A/S) (2015) |
Største gæld: | 49.837' DKK K/S PIER AVENUE (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos CAMAR APS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af ApS PIER AVENUE KOMPLEMENTAR (16 år 9 måneder) |
Seed: 1337900219
Christina Agger har gået på Himmelev Gymnasium i perioden 1985-1988, Roskilde Handelsskole i perioden 1988-1989 og Niels Brock i perioden 1992-1996. Christina fik kompetencer indenfor Economics, de respektive steder.
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2007 ved ApS PIER AVENUE KOMPLEMENTAR i rollen som Ejer. Christina Agger købte en del af virksomheden d. 9. december 2007 og fik dermed en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Christina af: Ann Rose Bokkenheuser, Thomas Sylvestersen, Mikkel Møller Bjørklund og 2 andre personer. Rollen som Ejer har Christina nu bestreddet i 16 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 16 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 som viste et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ApS PIER AVENUE KOMPLEMENTAR
Ejerandel: 10-14.99% -
MECARO Holding APS
Ejerandel: 50-66.65% -
MEC.A Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
K/S PIER AVENUE
Via ApS PIER AVENUE KOMPLEMENTAR -
CAMAR APS
Via MECARO Holding APS -
Tactile Touch Holding ApS
Via MEC.A Holding ApS
Direktørposter (3)
-
MECARO Holding APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2017 -
MEC.A Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2020 -
Tactile Touch Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
MECARO Holding APS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.01.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (33)
-
CAMAR APS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2024
Registreringsdato: 26.03.2024 -
Tactile Touch Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.01.2024
Registreringsdato: 24.01.2024 -
SORT COLLECTION IVS
Fratrådt som direktørDato: 22.02.2022
Registreringsdato: 22.02.2022
Blå bog (fortsat)
Christina har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. I en karriere som indtil nu har varet i mere end 16 år 9 måneder, har Christina bla. Arbejdet indenfor felter som Key Account Management, Telecommunications, Business Strategy, Management og B2B.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
24.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter, Direktør og Ejer
24.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
09.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
09.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
01.03.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
19.01.2018 - 26.03.2024
Reel ejer
21.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 41,32%
Christina Agger ejer desuden også holdingselskabet Tactile Touch Holding ApS (ejer lige nu 45%). Gennem holdingselskabet Tactile Touch Holding ApS ejes der også andele i og .
Du kan også se koncerndiagram for Christina Agger, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor iD2me A/S (Nu: ID2ME A/S) kunne fremvise et overskud på 722' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor CAMAR APS kunne fremvise et underskud på 2.321' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 27' DKK (SUV Auto Group ApS (Nu: MEC.A Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.321' DKK (CAMAR APS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 60' DKK (SUV Auto Group ApS (Nu: MEC.A Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -5.470' DKK (CAMAR APS).
En af de forbindelser som går igen i Christina' netværk er Thomas Sylvestersen.