Ulla Torp
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 1977 (47 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | VALUTAINVEST V ApS (Direktør) |
Største overskud: | 12.226' DKK K/S LÜBECK (2021) |
Største underskud: | -380' DKK REBSLAGERVEJ 4-6. AALBORG K/S (2015) |
Største egenkapital: | 14.227' DKK K/S LÜBECK (2021) |
Største gæld: | 22.268' DKK K/S LÜBECK (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos EJENDOMSSELSKABET BALDERSBUEN 61-63. HEDEHUSENE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMPLEMENTARSELSKABET REBSLAGERVEJ 4-6 ApS (29 år 10 måneder) |
Seed: 2061967449
Karrieren I Danmark startede for alvor for nu meget længe siden i VALUTAINVEST V ApS (tidligere BRDR. LUDVIGSEN, TOMMERUP ApS) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Ulla Torp i 12 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 28. februar 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. oktober 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET BALDERSBUEN 61-63. HEDEHUSENE ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S BALDERSBUEN 61-63. HEDEHUSENE
Via EJENDOMSSELSKABET BALDERSBUEN 61-63. HEDEHUSENE ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (38)
-
K/S LÜBECK (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 02.05.2023
Registreringsdato: 02.05.2023 -
EJENDOMSSELSKABET LÜBECK ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.04.2023
Registreringsdato: 28.04.2023 -
REBSLAGERVEJ 4-6. AALBORG K/S (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 18.11.2021
Registreringsdato: 18.11.2021
Blå bog (fortsat)
Ulla har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
18.03.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
25.12.2008 - 02.05.2023
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
25.12.2008 - 28.04.2023
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
30.12.1999 - 18.11.2021
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
28.10.1988 - 20.02.1992
Ejer
30.12.1991 - 12.11.2021
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor K/S LÜBECK kunne offentliggøre et overskud på 12.226' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor REBSLAGERVEJ 4-6. AALBORG K/S kunne offentliggøre et underskud på 380' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.081' DKK (K/S BALDERSBUEN 61-63. HEDEHUSENE).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.864' DKK (K/S BALDERSBUEN 61-63. HEDEHUSENE).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 143' DKK (EJENDOMSSELSKABET BALDERSBUEN 61-63. HEDEHUSENE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ulla' netværk er Annette Frost Studsgaard.