Morten Vestergaard Kohsel
Karrieren startede hos: | KOHSEL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 109.856' DKK KOHSEL DANMARK A/S (Nu: MBLS HOLDING A/S) (2014-15) |
Største underskud: | -7.763' DKK KOHSEL DANMARK A/S (Nu: MBLS HOLDING A/S) (2015-16) |
Største egenkapital: | 197.718' DKK KOHSEL DANMARK A/S (Nu: MBLS HOLDING A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 128.175' DKK KOHSEL A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos KOHSEL A/S (2022-23) |
Seed: 1248630127
Karrieren som leder startede for alvor for nu mange år siden hos KOHSEL A/S (tidligere KOHSEL ELEKTRONIK A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Vestergaard Kohsel i 43 år 8 måneder, før stoppet d. 19. juni 2014.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.352' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MBLS HOLDING A/S
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Sofie Kohsel Holding ApS
Via MBLS HOLDING A/S -
KOHSEL HOLDING ApS
Via Sofie Kohsel Holding ApS -
KOHSEL A/S
Via KOHSEL HOLDING ApS -
Line Kohsel Holding ApS
Via MBLS HOLDING A/S
Bestyrelsesposter (3)
-
MBLS HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.1997 -
KOHSEL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2023 -
KOHSEL HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.02.2016
Ejendomme (4)
Tidslinje (26)
-
Sofie Kohsel Holding ApS (0%)
Er ikke længere ejerDato: 13.09.2024
Registreringsdato: 13.09.2024 -
KOHSEL ELEKTRONIK A/S (Nu: KOHSEL A/S)
Fratrådt som direktørDato: 08.12.2023
Registreringsdato: 08.12.2023 -
KOHSEL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.12.2023
Registreringsdato: 08.12.2023
Blå bog (fortsat)
Morten har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
25.02.2016 - Stadig aktiv
Ejer
14.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Sofie Kohsel Holding ApS -
Stifter og Ejer
09.05.2019 - 13.09.2024
Reel ejer
13.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
25.09.1970 - 08.12.2023
Bestyrelsesmedlem
08.12.2023 - Stadig aktiv
Ejer
10.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via KOHSEL HOLDING ApS -
Stifter og Ejer
09.05.2019 - 21.10.2019
Reel ejer
10.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor KOHSEL DANMARK A/S (Nu: MBLS HOLDING A/S) kunne offentliggøre et overskud på 109.856' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor KOHSEL DANMARK A/S (Nu: MBLS HOLDING A/S) kunne offentliggøre et underskud på 7.763' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 4.254' DKK (Line Kohsel Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på -4.758' DKK (Sofie Kohsel Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -4.759' DKK (Line Kohsel Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Sofie Kohsel.