John Børge Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1977 (47 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS J.C. AF 30/6 1987 (Direktør) |
Største overskud: | 30.069' DKK KVM INDUSTRIMASKINER A/S (Nu: KVM A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -3.427' DKK MAGNE GRUS ApS (Nu: JYSK KLOAKENTREPRISE ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 67.440' DKK JOHN CHRISTENSEN HOLDING A/S (2016-17) |
Største gæld: | 97.012' DKK KVM INDUSTRIMASKINER A/S (Nu: KVM A/S) (2016-17) |
Flest årsværk: | 116 årsværk hos KVM INDUSTRIMASKINER A/S (Nu: KVM A/S) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af ApS J.C. AF 30/6 1987 (40 år 1 måned) |
Seed: 987474626
Det begyndte for længe siden i ApS J.C. AF 30/6 1987 (tidligere JOHN CHRISTENSEN, TJÆREBORG STEN OG GRUS ApS) i hvervet som Direktør og Ejer. Hvervet som Direktør havde John Børge Christensen i 40 år 1 måned, inden stoppet d. 28. august 2017.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 viste et overskud på 258' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. august 2017.
Tidslinje (54)
-
John Christensen Holding A/S (Nu: John Christensen Holding ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2023
Registreringsdato: 30.01.2023 -
John Christensen Holding A/S (Nu: John Christensen Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 04.01.2023
Registreringsdato: 04.01.2023 -
John Christensen Holding A/S (Nu: John Christensen Holding ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.12.2022
Registreringsdato: 14.12.2022
Blå bog (fortsat)
John har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Bestyrelsesmedlem
29.07.2019 - 30.01.2023
Direktør
29.07.2019 - 04.01.2023
Reel ejer
29.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
09.01.1990 - 17.03.2022
Ejer
09.01.1990 - 31.10.2018
Reel ejer
31.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
11.05.2020 - 24.08.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
11.05.2020 - 24.08.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
06.05.2019 - 24.08.2020
Ejerandel: 100%
John Børge Christensen er desuden indehaver af holdingselskabet John Christensen Holding ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet John Christensen Holding ApS ejes der også andele i AKTIESELSKABET AF 21. MAJ 1992 (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for John Børge Christensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor JOHN CHRISTENSEN HOLDING A/S landede et overskud på 4.611' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor John Christensen Holding A/S (Nu: John Christensen Holding ApS) landede et underskud på 954' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 17.507' DKK (KVM INDUSTRIMASKINER A/S (Nu: KVM A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 49.915' DKK (Zefyr Invest I A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 48.608' DKK (KVM INDUSTRIMASKINER A/S (Nu: KVM A/S)).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Henry Heiberg.