Heiner Lützen Ank
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1999 (25 år) |
Karrieren startede hos: | STUDENTERHUSFONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 841' DKK STUDENTERHUSFONDEN AF 1991 (Nu: STUDENTERHUSFONDEN) (2017) |
Største underskud: | -1.172' DKK STUDENTERHUSFONDEN AF 1991 (Nu: STUDENTERHUSFONDEN) (2019) |
Største egenkapital: | 1.741' DKK STUDENTERHUSFONDEN AF 1991 (Nu: STUDENTERHUSFONDEN) (2017) |
Største gæld: | 5.054' DKK STUDENTERHUSFONDEN AF 1991 (Nu: STUDENTERHUSFONDEN) (2014) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos STUDENTERHUSFONDEN AF 1991 (Nu: STUDENTERHUSFONDEN) (2015) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af KOLLEGIET GL KØGE LANDEVEJ (6 år 8 måneder) |
Seed: 2106660306
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1999 ved STUDENTERHUSFONDEN (tidligere STUDENTERHUSFONDEN AF 1991) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Heiner Lützen Ank i 2 år, før stoppet den 1. september 2001.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden restaurationsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 kunne vise et overskud på 841' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Linjeriet
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Linjeriet (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2020
Registreringsdato: 01.05.2020 -
STUDENTERHUSFONDEN AF 1991 (Nu: STUDENTERHUSFONDEN)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2001
Registreringsdato: 01.09.2001 -
STUDENTERHUSFONDEN AF 1991 (Nu: STUDENTERHUSFONDEN)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.1999
Registreringsdato: 01.09.1999
Blå bog (fortsat)
Heiner har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Ejer
01.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
16.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.09.1999 - 01.09.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Heiner' netværk er Mikael Jakshøj.