Thomas Bruun Kofoed
Erhvervsaktiv siden: | 27. apr. 2012 (12 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MT INVESTMENT FUND 1 ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -202' DKK MT INVESTMENT FUND 1 ApS (2016) |
Største egenkapital: | 107' DKK MT INVESTMENT FUND 1 ApS (2015) |
Største gæld: | 100' DKK MT INVESTMENT FUND 1 ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af MT INVESTMENT FUND 1 ApS (6 år 11 måneder) |
Seed: 1846705427
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2012 hos MT INVESTMENT FUND 1 ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Morten Olsen at Thomas Bruun Kofoed stiftede MT INVESTMENT FUND 1 ApS den dag i april 2012. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter bestred Thomas i 1 år 7 måneder, før stoppet d. 13. december 2013.
Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2014 kunne vise et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 10. april 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DOK Ejendomme I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
DOK Ejendomme I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2019
Registreringsdato: 01.10.2019 -
MT INVESTMENT FUND 1 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 10.04.2019
Registreringsdato: 10.04.2019 -
MT INVESTMENT FUND 1 ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.12.2013
Registreringsdato: 13.12.2013
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Direktør og Ejer
27.04.2012 - 10.04.2019
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor MT INVESTMENT FUND 1 ApS kunne offentliggøre et underskud på 202' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Henrik Barner Christiansen.