Søren Søgaard
Erhvervsaktiv siden: | 25. mar. 1990 (34 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S UL 676 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 249.160' DKK SWISS REAL ESTATE DANMARK ApS (2014) |
Største underskud: | -225.945' DKK CEMEX DENMARK ApS (2017) |
Største egenkapital: | 1.417.079' DKK CEMEX INVESTMENTS AFRICA AND MIDDLE EAST ApS (2015) |
Største gæld: | 667.716' DKK HBI DENMARK PROPCO ApS (Nu: Pontus Ejendomme ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos Global Reach Aviation A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SULLA ApS (17 år 6 måneder) |
Seed: 1625003740
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1990 i K/S UL 676 som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Søren Søgaard i 9 år, inden stoppet d. 25. marts 1999.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning og leasing af skibe og både. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 2. september 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SULLA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Global Reach Aviation A/S
Via SULLA ApS -
Lake Victoria Vanilla ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via SULLA ApS
Direktørposter (1)
-
SULLA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2007
Bestyrelsesposter (2)
-
INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2016 -
Capital Four - Strategic Lending Fund K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.05.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (561)
-
Lake Victoria Vanilla Holding ApS (Nu: Lake Victoria Vanilla ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2024
Registreringsdato: 21.06.2024 -
Sleipner Invest ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.12.2022
Registreringsdato: 09.12.2022 -
Sleipners ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.12.2022
Registreringsdato: 09.12.2022
Blå bog (fortsat)
Søren har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
07.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
08.07.2019 - 21.06.2024
Reel ejer
18.05.2022 - 04.12.2022
Ejer
05.12.2022 - 05.12.2022
Reel ejer
30.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,77% -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2018 - 03.05.2018
Reel ejer
04.05.2018 - 16.05.2018
Reel ejer
17.05.2018 - 30.10.2023
Reel ejer
31.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
06.09.2021 - 09.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.09.2021 - 09.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Søgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i SWISS REAL ESTATE DANMARK ApS der præsenterede et overskud på 249.160' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Lake Victoria Vanilla Holding ApS (Nu: Lake Victoria Vanilla ApS) der præsenterede et underskud på 7.163' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 150 forskellige selskaber (heraf 17 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 7 måneder fra 2002 til 2018 hos INFIFON ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 63.276' DKK (MKA PENSIONSOPSPARING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.163' DKK (Lake Victoria Vanilla Holding ApS (Nu: Lake Victoria Vanilla ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 390.953' DKK (Capital Four - Strategic Lending Fund K/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -80.667' DKK (ELKO ENERGY A/S).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Mette Ravn.