Kasper Schønning Kristensen
Karrieren startede hos: | REKRIDT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.121' DKK B.T. CENTRALEN ESBJERG ApS (Nu: SCHØNNING INVEST A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -8.616' DKK K.K. HOLDING ESBJERG ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 85.185' DKK B.T. CENTRALEN ESBJERG ApS (Nu: SCHØNNING INVEST A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 46.168' DKK B.T. CENTRALEN ESBJERG ApS (Nu: SCHØNNING INVEST A/S) (2018-19) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos B.T. CENTRALEN A/S (2014-15) |
Seed: 1406184833
Karrieren som leder begyndte for længe siden i REKRIDT A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Kasper Schønning Kristensen i 18 år 3 måneder, inden stoppet d. 7. marts 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. maj 1991.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
K.K. HOLDING ESBJERG ApS
Ejerandel: 100% -
EM Holding, Esbjerg ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SCHØNNING INVEST A/S
Via K.K. HOLDING ESBJERG ApS
Direktørposter (2)
-
K.K. HOLDING ESBJERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.04.2014 -
EM Holding, Esbjerg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
SCHØNNING INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
B.T. CENTRALEN A/S
Fratrådt som direktørDato: 09.02.2024
Registreringsdato: 09.02.2024 -
B.T. CENTRALEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2024
Registreringsdato: 09.02.2024 -
EM Holding, Esbjerg ApS (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.05.2019
Registreringsdato: 08.05.2019
Blå bog (fortsat)
Kasper har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 51 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
03.04.2014 - Stadig aktiv
Ejer
08.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
14.09.1995 - 09.02.2024
Reel ejer
03.04.2014 - 09.02.2024
Ejerandel: 10,97% -
Stifter og Ejer
19.02.2019 - 07.05.2019
Direktør
19.02.2019 - Stadig aktiv
Ejer
08.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0,97% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
27.11.1997 - 21.03.2018
Reel ejer
28.10.1998 - 21.03.2018
Ejerandel: 50% -
Direktør
07.02.1983 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.04.1989 - 02.04.2014
Reel ejer
03.04.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
18.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10,97%
Kasper Schønning Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EM Holding, Esbjerg ApS (0,97% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 321' DKK. Gennem sit holdingselskab EM Holding, Esbjerg ApS har Kasper dermed også andele i SCHØNNING INVEST A/S (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Kasper Schønning Kristensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor B.T. CENTRALEN ESBJERG ApS (Nu: SCHØNNING INVEST A/S) landede et overskud på 10.121' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor K.K. HOLDING ESBJERG ApS landede et underskud på 8.616' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Mads Schønning Arnsbæk.