Karsten Greve Bolding
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 1992 (31 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKEJBY NORDLANDSVEJ 305. ÅRHUS N. ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.365' DKK K/S STEINWEG, SUHL (2021) |
Største underskud: | -1.755' DKK K/S VALLENSBÆKVEJ. GLOSTRUP SYD (2014) |
Største egenkapital: | 10.985' DKK K/S STEINWEG, SUHL (2023) |
Største gæld: | 31.023' DKK K/S STEINWEG, SUHL (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos K/S KIRCHENWEG, NÜRNBERG (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af VALLENSBÆKVEJ 44. GLOSTRUP SYD ApS (20 år) |
Seed: 1704057767
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1992 ved SKEJBY NORDLANDSVEJ 305. ÅRHUS N. ApS i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Karsten Greve Bolding i 13 år 5 måneder, før fratrædelsen den 31. maj 2006.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. november 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMSSELSKABET KIRCHENWEG, NÜRNBERG ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
EJENDOMSSELSKABET STEINWEG, SUHL ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S KIRCHENWEG, NÜRNBERG
Via EJENDOMSSELSKABET KIRCHENWEG, NÜRNBERG ApS -
K/S STEINWEG, SUHL
Via EJENDOMSSELSKABET STEINWEG, SUHL ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
VALLENSBÆKVEJ 44. GLOSTRUP SYD ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024 -
K/S VALLENSBÆKVEJ. GLOSTRUP SYD (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 19.03.2024
Registreringsdato: 19.03.2024 -
K/S VALLENSBÆKVEJ. GLOSTRUP SYD
Fratrådt som direktørDato: 16.03.2023
Registreringsdato: 16.03.2023
Blå bog (fortsat)
Karsten har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
12.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
12.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
14.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
14.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
31.12.1996 - 31.12.2016
Ejer
01.01.2017 - 18.04.2024
Direktør
18.12.2018 - 16.03.2023
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor K/S STEINWEG, SUHL landede et overskud på 1.365' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor K/S VALLENSBÆKVEJ. GLOSTRUP SYD landede et underskud på 1.755' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 578' DKK (K/S STEINWEG, SUHL).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.985' DKK (K/S STEINWEG, SUHL).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 159' DKK (EJENDOMSSELSKABET KIRCHENWEG, NÜRNBERG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Harry Fjellvang.