Jan Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 1990 (34 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BANDAGIST JAN NIELSEN A/S (Direktør) |
Største overskud: | 19.954' DKK Jan Nielsen Holding 2015 ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.563' DKK BJN Fællesholding ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 109.752' DKK Jan Nielsen Holding 2015 ApS (2023-24) |
Største gæld: | 33.924' DKK BJN Ejendomme ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos BANDAGIST JAN NIELSEN A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af BANDAGIST JAN NIELSEN A/S (20 år 1 måned) |
Seed: 1566170893
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1990 hos BANDAGIST JAN NIELSEN A/S med titlen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Direktør bestred Jan Nielsen i 20 år 1 måned, før stoppet d. 10. august 2010.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 1.707' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Jan Nielsen Holding 2015 ApS
Ejerandel: 100% -
JN Holding Faxe ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
BANDAGIST JAN NIELSEN A/S
Via Jan Nielsen Holding 2015 ApS -
HYLLEHOLT SKOVDRIFT ApS
Via Jan Nielsen Holding 2015 ApS -
BJN Ejendomme ApS
Via JN Holding Faxe ApS
Direktørposter (4)
-
BJN Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2018 -
JN Holding Faxe ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2018 -
HYLLEHOLT SKOVDRIFT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2004 -
Jan Nielsen Holding 2015 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
BANDAGIST JAN NIELSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.08.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
Spinaposture 2 ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.01.2024
Registreringsdato: 22.01.2024 -
Spinaposture 1 ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.01.2024
Registreringsdato: 22.01.2024 -
BJN Fællesholding ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.09.2021
Registreringsdato: 13.09.2021
Blå bog (fortsat)
Jan har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
03.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.09.2015 - Stadig aktiv
Ejer
08.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
10.07.2015 - 22.01.2024
Ejerandel: 50% -
Direktør
09.07.2015 - 22.01.2024
Reel ejer
08.09.2015 - 22.01.2024
Ejerandel: 50%
Jan Nielsen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Jan Nielsen Holding 2015 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 109.752' DKK.
• JN Holding Faxe ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 109.752' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Jan Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Jan Nielsen Holding 2015 ApS kunne offentliggøre et overskud på 19.954' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor HYLLEHOLT SKOVDRIFT A/S (Nu: HYLLEHOLT SKOVDRIFT ApS) kunne offentliggøre et underskud på 219' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 12.648' DKK (Jan Nielsen Holding 2015 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 1.308' DKK (BJN Fællesholding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 109.752' DKK (Jan Nielsen Holding 2015 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -2.507' DKK (BJN Fællesholding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Christian Nai En Tierp-wong.