Hans Christian Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 1977 (47 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.639' DKK K/S HUNDIGE - HVIDOVRE (2018) |
Største underskud: | -16.864' DKK K/S LA COURS VEJ, IKAST (2015) |
Største egenkapital: | 11.864' DKK K/S BALDERSBUEN 61-63. HEDEHUSENE (2023) |
Største gæld: | 23.006' DKK K/S LA COURS VEJ, IKAST (2014) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (43 år 5 måneder) |
Seed: 928909031
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for mange år siden hos DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (tidligere EVCO FINANS ApS) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Hans Christian Hansen i 43 år 5 måneder, inden stoppet den 2. oktober 2020.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 3.569' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
SLETTEN HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 100% -
EJENDOMSSELSKABET BALDERSBUEN 61-63. HEDEHUSENE ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
LA COURS VEJ 1, IKAST ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
DRO INVEST REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Via SLETTEN HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
Via DRO INVEST REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
Nomia Odense ApS
Via DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB -
INVESTERINGSSELSKABET AF 11.09.2007 ApS
Via SLETTEN HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
VILLA FUNKIS ApS
Via SLETTEN HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
K/S BALDERSBUEN 61-63. HEDEHUSENE
Via EJENDOMSSELSKABET BALDERSBUEN 61-63. HEDEHUSENE ApS -
K/S LA COURS VEJ, IKAST
Via LA COURS VEJ 1, IKAST ApS
Direktørposter (1)
-
VILLA FUNKIS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2006
Bestyrelsesposter (4)
-
DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.04.2024 -
INVESTERINGSSELSKABET AF 11.09.2007 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.12.1998 -
SLETTEN HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Bestyrelsesmedlem (Ordførende direktør)Indtrådt: 16.11.2004 -
Nomia Odense ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.10.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (31)
-
DRO INVEST REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Fratrådt som direktørDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024 -
DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024 -
DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024
Blå bog (fortsat)
Hans har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.10.2016 - Stadig aktiv
Ejer
17.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB -
Direktør
30.01.2006 - Stadig aktiv
Ejer
27.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via SLETTEN HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
Ejer
19.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
05.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
16.11.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Hans Christian Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SLETTEN HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.850' DKK. Igennem sit holdingselskab SLETTEN HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB har Hans dermed også ejerandele i DRO INVEST REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (20-24.99%), INVESTERINGSSELSKABET AF 11.09.2007 ApS (20-24.99%) samt VILLA FUNKIS ApS (20-24.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Hans Christian Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor K/S HUNDIGE - HVIDOVRE fremviste et overskud på 15.639' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S LA COURS VEJ, IKAST fremviste et underskud på 16.864' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.081' DKK (K/S BALDERSBUEN 61-63. HEDEHUSENE).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.864' DKK (K/S BALDERSBUEN 61-63. HEDEHUSENE).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.680' DKK (K/S LA COURS VEJ, IKAST).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Karin Astrup.