Alex Korsholm Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 9. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET AF 11. SEPTEMBER 1998 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.320' DKK ETAS HOLDING A/S (2021) |
Største underskud: | -744' DKK SPI - AMBERG K/S (2023) |
Største egenkapital: | 45.412' DKK ETAS HOLDING A/S (2022) |
Største gæld: | 74.889' DKK Hasselager A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 61 årsværk hos ELLING TØMMERHANDEL A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RASNIC ApS (13 år 5 måneder) |
Seed: 727021843
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2000 hos EJENDOMSSELSKABET AF 11. SEPTEMBER 1998 ApS som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Alex Korsholm Madsen i 8 år 11 måneder, inden stoppet den 26. februar 2009.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. marts 2013.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
SPI - AMBERG K/S
Ejerandel: 10-14.99% -
SPI - AMBERG ENERGY ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Madsen Family Invest ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
RasNic2020 ApS
Via Madsen Family Invest ApS -
GRANLY Sunds ApS
Via RasNic2020 ApS -
Aller Slagelse Holding ApS
Via RasNic2020 ApS -
Projektselskabet Holbækvej 45 ApS
Via Aller Slagelse Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Madsen Family Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2020 -
RasNic2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2020
Bestyrelsesposter (6)
-
LÆSØ TØMMERHANDEL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2020 -
TDB INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2013 -
ELLING TØMMERHANDEL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2020 -
TÅRS/HJØRRING TØMMERHANDEL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2020 -
SPI - AMBERG K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.05.2024 -
ETAS HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (59)
-
TDB INVEST ApS UNDER STIFTELSE (Nu: TDB INVEST ApS) (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
Hasselager A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
LINDEGÅRD A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024
Blå bog (fortsat)
Alex har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
12.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via Madsen Family Invest ApS
Alex Korsholm Madsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos ETAS HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 13.320' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos SPI - AMBERG K/S der præsenterede et underskud på 632' DKK.
Alex har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 5 måneder fra 2002 til 2015 hos RASNIC ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.501' DKK (ETAS HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 744' DKK (SPI - AMBERG K/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 44.933' DKK (ETAS HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 88' DKK (SPI - AMBERG ENERGY ApS).
En af de forbindelser som går igen i Alex' netværk er Julia Korsholm Madsen.