Frank Allan Aagesen
Erhvervsaktiv siden: | 23. okt. 1991 (32 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gedsted Autohandel A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.630' DKK Gedsted Autoophug 2 A/S (Nu: Gedsted Autoophug A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -2.368' DKK GEDSTED AUTOOPHUG A/S (Nu: Gedsted Autohandel A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 47.514' DKK GEDSTED AUTOOPHUG A/S (Nu: Gedsted Autohandel A/S) (2016-17) |
Største gæld: | 25.636' DKK GEDSTED AUTOOPHUG A/S (Nu: Gedsted Autohandel A/S) (2018-19) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos GEDSTED AUTOOPHUG A/S (Nu: Gedsted Autohandel A/S) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Gedsted Autohandel A/S (29 år 10 måneder) |
Seed: 234373249
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1991 hos Gedsted Autohandel A/S (tidligere PPB 45 ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Frank Allan Aagesen i 29 år 10 måneder, inden stoppet den 15. september 2021.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med affaldsprodukter. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et underskud på 565' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AAGESEN HOLDING ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Direktørposter (1)
-
AAGESEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
BILDEMONTERING AALBORG ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.02.2012
Tidslinje (25)
-
ReVision+ Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Nu: ReVision+ Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.08.2022
Registreringsdato: 16.08.2022 -
RéVision+ Regnskab, Rådgivning og SKAT Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Nu: RéVision+ Regnskab, Rådgivning og SKAT Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2022
Registreringsdato: 10.06.2022 -
ASL 4 INVEST ApS (Nu: Viborg Lejebolig Invest 2 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.04.2022
Registreringsdato: 28.04.2022
Blå bog (fortsat)
Frank har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.03.2004 - Stadig aktiv
Ejer
28.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Reel ejer
29.11.2017 - 22.02.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
22.09.2020 - 16.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.09.2017 - 10.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Frank Allan Aagesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AAGESEN HOLDING ApS (ejer pt. 70%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 20.983' DKK. Gennem sit holdingselskab AAGESEN HOLDING ApS har Frank dermed også andele i samt .
Se også koncerndiagram for Frank Allan Aagesen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor GEDSTED AUTOOPHUG A/S (Nu: Gedsted Autohandel A/S) landede et overskud på 12.202' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor GEDSTED AUTOOPHUG A/S (Nu: Gedsted Autohandel A/S) landede et underskud på 2.368' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Henriette Aagesen Svensson.