Henning Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 23. jun. 1983 (41 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | REVISIONSAKTIESELSKABET AF 17/5 1993 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.364' DKK REVISOR TEAM NORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Industrivej 10, Aabybro A/S) (2018-19) |
Største underskud: | -958' DKK TS REVISION A/S (Nu: FROST EJENDOM ApS) (2023-24) |
Største egenkapital: | 11.469' DKK REVISOR TEAM NORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Industrivej 10, Aabybro A/S) (2018-19) |
Største gæld: | 20.313' DKK K/S PYRAMIDENRING, BERLIN (2015) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos REVISOR TEAM NORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Industrivej 10, Aabybro A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Industrivej 10, Aabybro A/S (21 år 3 måneder) |
Seed: 1692945759
Karrieren som erhvervsperson startede i 1983 i REVISIONSAKTIESELSKABET AF 17/5 1993 (tidligere HAN HERREDS KONFEKTIONSFABRIK ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Henning Pedersen i 11 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 4. oktober 1994.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. januar 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HP GJØL HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Industrivej 10, Aabybro Holding ApS
Via HP GJØL HOLDING ApS -
Industrivej 10, Aabybro A/S
Via Industrivej 10, Aabybro Holding ApS
Direktørposter (1)
-
HP GJØL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
Industrivej 10, Aabybro A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.2003
Tidslinje (51)
-
HP GJØL HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
HP GJØL HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: HP GJØL HOLDING ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
Ejendomsselskabet Gjøl Kro A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.03.2023
Registreringsdato: 03.03.2023
Blå bog (fortsat)
Henning har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
28.12.2007 - 31.05.2024
Direktør og Reel ejer
28.12.2007 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2021 - 03.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
20.03.2006 - 31.05.2019
Reel ejer
11.10.2017 - 31.05.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
20.03.2006 - 03.05.2019
Direktør
02.02.2007 - 15.08.2018
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
07.07.2010 - 04.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Henning Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HP GJØL HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.729' DKK. Gennem holdingselskabet HP GJØL HOLDING ApS har Henning derfor også andele i Industrivej 10, Aabybro Holding ApS (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Henning Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Henning Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem i REVISOR TEAM NORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Industrivej 10, Aabybro A/S) der præsenterede et overskud på 13.364' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Ejendomsselskabet Gjøl Kro A/S der præsenterede et underskud på 87' DKK.
Henning har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 3 måneder fra 2003 til i dag hos Industrivej 10, Aabybro A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 332' DKK (REVISOR TEAM NORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Industrivej 10, Aabybro A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 958' DKK (TS REVISION A/S (Nu: FROST EJENDOM ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.274' DKK (REVISOR TEAM NORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Industrivej 10, Aabybro A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.344' DKK (Ejendomsselskabet Gjøl Kro A/S).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Niels Møller Studsgaard Albrektsen.