Lasse Vang
Erhvervsaktiv siden: | 11. apr. 2012 (12 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANVIDEN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.284' DKK DANVIDEN ApS (2023-24) |
Største underskud: | -272' DKK DANVIDEN ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 2.601' DKK Lasse Vang Holding ApS (2023-24) |
Største gæld: | 1.821' DKK DANVIDEN ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos DANVIDEN ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af DANVIDEN ApS (12 år 5 måneder) |
Seed: 2135489757
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2012 ved DANVIDEN ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Lasse Vang og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Lasse nu besiddet i 6 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen webportaler. Her 6 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023-24 kunne fremvise et overskud på 1.284' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lasse Vang Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DANVIDEN ApS
Via Lasse Vang Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Lasse Vang Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2018 -
DANVIDEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
Foreningen Venture Village F.M.B.A
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Foreningen Venture Village F.M.B.A
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2024
Registreringsdato: 28.02.2024 -
DANVIDEN ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 06.12.2018
Registreringsdato: 06.12.2018 -
Lasse Vang Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.12.2018
Registreringsdato: 06.12.2018
Blå bog (fortsat)
Lasse har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
06.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.04.2012 - 06.12.2018
Direktør
12.04.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.10.2017 - 05.12.2018
Reel ejer
06.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Lasse Vang er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lasse Vang Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 2.601' DKK. Igennem sit holdingselskab Lasse Vang Holding ApS har Lasse dermed også ejerandele i DANVIDEN ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Lasse Vang, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor DANVIDEN ApS fremviste et overskud på 1.284' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor DANVIDEN ApS fremviste et underskud på 272' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 1.284' DKK (DANVIDEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 2.601' DKK (Lasse Vang Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 254' DKK (Foreningen Venture Village F.M.B.A).