Jens Ludvig Aaen
Erhvervsaktiv siden: | 27. okt. 2011 (12 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | AAEN INVEST ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 51.101' DKK KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (2022-23) |
Største underskud: | -2.344' DKK KVIST & JENSEN EJENDOMME ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 47.786' DKK HOLDINGSELSKABET A/S (2021-22) |
Største gæld: | 118.870' DKK Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (2022-23) |
Flest årsværk: | 142 årsværk hos Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af AAEN INVEST ApS (12 år 10 måneder) |
Seed: 1785073703
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2011 hos AAEN INVEST ApS (tidligere AAEN REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB) i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jens Ludvig Aaen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Jens nu besiddet i 12 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning. Her mere end 12 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 viste et underskud på 954' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ejerandel: 5-9.99% -
AAEN INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab
Via Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab -
HOLDINGSELSKABET A/S
Via AAEN INVEST ApS -
KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S
Via HOLDINGSELSKABET A/S -
National Revision a/s
Via KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S -
KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S
Via KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S -
GRANT THORNTON 2011 ApS
Via KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S -
R.T.HOLDING ApS
Via GRANT THORNTON 2011 ApS -
REVITAX A/S
Via R.T.HOLDING ApS -
DPO Danmark ApS
Via GRANT THORNTON 2011 ApS -
KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S
Via KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S -
KVIST & JENSEN EJENDOMME ApS
Via HOLDINGSELSKABET A/S -
Kvist & Jensen Komplementarselskab ApS
Via HOLDINGSELSKABET A/S
Direktørposter (1)
-
AAEN INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2011
Bestyrelsesposter (5)
-
KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.09.2016 -
KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.09.2016 -
HOLDINGSELSKABET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.09.2016 -
KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.09.2016 -
KVIST & JENSEN EJENDOMME ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.11.2017
Tidslinje (16)
-
KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.11.2020
Registreringsdato: 16.11.2020 -
Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.11.2020
Registreringsdato: 16.11.2020 -
KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2018
Registreringsdato: 19.12.2018
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
22.11.2017 - Stadig aktiv
Ejer
21.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via HOLDINGSELSKABET A/S -
Reel ejer
31.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
23.09.2016 - Stadig aktiv
Ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S -
Bestyrelsesmedlem
23.09.2016 - Stadig aktiv
Ejer
25.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S
Jens Ludvig Aaen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S der præsenterede et overskud på 51.101' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos KVIST & JENSEN EJENDOMME ApS der præsenterede et underskud på 2.344' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 11 måneder fra 2016 til i dag hos KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 51.101' DKK (KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 954' DKK (AAEN REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: AAEN INVEST ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 43.232' DKK (HOLDINGSELSKABET A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 3.978' DKK (KVIST & JENSEN EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Thomas Hedegaard.