Nels Klit Christensen
Karrieren startede hos: | Nels Klit Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.939' DKK EJENDOMSFIRMA NELS KLIT ApS (Nu: Nels Klit Holding ApS) (2020) |
Største underskud: | -2.435' DKK EJENDOMSFIRMA NELS KLIT ApS (Nu: Nels Klit Holding ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 24.923' DKK EJENDOMSFIRMA NELS KLIT ApS (Nu: Nels Klit Holding ApS) (2015) |
Største gæld: | 23.892' DKK Ejendomsfirma Nels Klit ApS (Nu: Ejendomsselskabet Klit-Bejder ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos EJENDOMSFIRMA NELS KLIT ApS (Nu: Nels Klit Holding ApS) (2023) |
Seed: 662541662
Karrieren som leder begyndte for nu flere år siden ved Nels Klit Holding ApS (tidligere MALERFIRMAET KLIT CHRISTENSEN, ApS) i hvervet som Direktør og Ejer. Rollen som Direktør har Nels Klit Christensen nu besiddet i 50 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 2.478' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nels Klit Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Nels Klit Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.1974
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Ejendomsfirma Nels Klit ApS (Nu: Ejendomsselskabet Klit-Bejder ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.09.2020
Registreringsdato: 22.09.2020 -
Klit Gastro og Foodtruck ApS (Nu: Klausen Ejendom og Udlejning ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.11.2019
Registreringsdato: 11.11.2019 -
Klit Gastro og Foodtruck ApS (Nu: Klausen Ejendom og Udlejning ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 10.11.2016
Registreringsdato: 10.11.2016
Blå bog (fortsat)
Nels har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 50 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.05.1974 - Stadig aktiv
Ejer
17.09.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
19.05.2016 - 22.09.2020
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
10.11.2016 - 11.11.2019
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.11.1996 - 04.09.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.11.1986 - 10.07.1990
Ejerandel: Intet ejerskab
Nels Klit Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nels Klit Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 22.411' DKK. Gennem sit holdingselskab Nels Klit Holding ApS har Nels dermed også andele i og .
Udforsk også koncerndiagram for Nels Klit Christensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor EJENDOMSFIRMA NELS KLIT ApS (Nu: Nels Klit Holding ApS) landede et overskud på 4.939' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor EJENDOMSFIRMA NELS KLIT ApS (Nu: Nels Klit Holding ApS) landede et underskud på 2.435' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.478' DKK (EJENDOMSFIRMA NELS KLIT ApS (Nu: Nels Klit Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 22.411' DKK (EJENDOMSFIRMA NELS KLIT ApS (Nu: Nels Klit Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.176' DKK (Klit Gastro og Foodtruck ApS (Nu: Klausen Ejendom og Udlejning ApS)).