Pia Marianne Krogh
Erhvervsaktiv siden: | 8. jul. 1985 (39 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | CASUALE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 49.436' DKK FORENEDE SERVICE A/S (Nu: FORENEDE A/S) (2017) |
Største underskud: | -556.488' DKK Forenede Hotelservice A/S (Nu: De 5 Stjerners Hotelservice 2022 ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 565.939' DKK Forenede Hotelservice A/S (Nu: De 5 Stjerners Hotelservice 2022 ApS) (2018) |
Største gæld: | 402.053' DKK FORENEDE RENGØRING A/S (Nu: FORENEDE SERVICE A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 5.536 årsværk hos FORENEDE SERVICE A/S (Nu: FORENEDE A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FORENEDE A/S (27 år 11 måneder) |
Seed: 2136178865
Karrieren som erhvervsleder startede i 1985 i CASUALE ApS (tidligere SERVICE INVEST A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Pia Marianne Krogh i 12 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 1. maj 1998.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 21. september 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FORENEDE A/S
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
FORENEDE EJENDOMME ApS
Via FORENEDE A/S -
FORENEDE HOLDING A/S
Via FORENEDE A/S -
FORENEDE SERVICE A/S
Via FORENEDE HOLDING A/S -
FORENEDE CARE A/S
Via FORENEDE HOLDING A/S -
Forenede Care Krisecentre ApS
Via FORENEDE CARE A/S -
Bostedet Vejenhus ApS
Via FORENEDE CARE A/S -
Tårnbyhus LGBT+ Krisecenter ApS
Via FORENEDE CARE A/S -
Haslevhus Kvindekrisecenter ApS
Via FORENEDE CARE A/S -
Salbyhus ApS
Via FORENEDE CARE A/S -
Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter ApS
Via FORENEDE CARE A/S
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
Marianne Krogh Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.03.2021
Registreringsdato: 24.03.2021 -
FORENEDE HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.10.2020
Registreringsdato: 08.10.2020 -
FORENEDE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.10.2020
Registreringsdato: 08.10.2020
Blå bog (fortsat)
Pia har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29,7% -
Reel ejer
20.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29,7% -
Reel ejer
20.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29,7% -
Reel ejer
30.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29,7% -
Reel ejer
30.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29,7%
Pia Marianne Krogh er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FORENEDE A/S (29,7% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 177.105' DKK. Gennem holdingselskabet FORENEDE A/S har Pia derfor også andele i FORENEDE EJENDOMME ApS (100%), FORENEDE HOLDING A/S (100%) & FORENEDE A/S (5-9.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Pia Marianne Krogh, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor FORENEDE SERVICE A/S (Nu: FORENEDE A/S) kunne fremvise et overskud på 49.436' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor FORENEDE SERVICE A/S (Nu: FORENEDE A/S) kunne fremvise et underskud på 47.255' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.846' DKK (Haslevhus Kvindekrisecenter ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 47.255' DKK (FORENEDE SERVICE A/S (Nu: FORENEDE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 222.004' DKK (FORENEDE HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.533' DKK (Bostedet Vejenhus ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Kirsten Bangsbo Krogh.