Jørgen Leif Joost
Karrieren startede hos: | J&P Invest, Kbh. ApS (Revisor) |
Største overskud: | 10.852' DKK REVISIONSFIRMAET JØRGEN JOOST ApS (Nu: JOOST HOLDING ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -2.106' DKK FERIEBYEN HALD STRAND ApS (2023) |
Største egenkapital: | 29.294' DKK REVISIONSFIRMAET JØRGEN JOOST ApS (Nu: JOOST HOLDING ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 19.546' DKK REVISIONSFIRMAET JØRGEN JOOST ApS (Nu: JOOST HOLDING ApS) (2018-19) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos RISTORANTE ITALIANO AF 6. MARTS 1998 ApS (2023) |
Seed: 369677449
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for nu meget længe siden i J&P Invest, Kbh. ApS (tidligere AKTIESELSKABET NORDISK FRØKONTOR (THE NORTHERN SEED COMPANY LTD.)) i rollen som Revisor, Direktør og Reel ejer. Denne rolle bestred Jørgen Leif Joost i 79 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 9. november 1996.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 som viste et overskud på 3.852' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JOOST HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
NATHANS GARAGER ApS
Via JOOST HOLDING ApS -
J&P Invest, Kbh. ApS
Via JOOST HOLDING ApS -
EGEGÅRDSVEJ 39 ApS UNDER KONKURS
Via J&P Invest, Kbh. ApS
Direktørposter (3)
-
JOOST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2004 -
J&P Invest, Kbh. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.1997 -
NATHANS GARAGER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2015
Tidslinje (332)
-
RISTORANTE ITALIANO AF 6. MARTS 1998 ApS
Removed as auditorDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024 -
EGEGÅRDSVEJ 39 ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2023
Registreringsdato: 04.12.2023 -
NJAH HOLDING ApS
Removed as auditorDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023
Blå bog (fortsat)
Jørgen har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 107 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Direktør
28.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Revisor
08.05.1999 - 01.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.06.2023 - 04.12.2023
Ejer
28.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via J&P Invest, Kbh. ApS -
Revisor
16.11.1999 - 01.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.06.2023 - 15.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Leif Joost er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JOOST HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 29.294' DKK. Gennem holdingselskabet JOOST HOLDING ApS har Jørgen derfor også andele i NATHANS GARAGER ApS (100%) & J&P Invest, Kbh. ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Jørgen Leif Joost, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor REVISIONSFIRMAET JØRGEN JOOST ApS (Nu: JOOST HOLDING ApS) kunne fremvise et overskud på 10.852' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor REVISIONSFIRMAET JØRGEN JOOST ApS (Nu: JOOST HOLDING ApS) kunne fremvise et underskud på 781' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 8.509' DKK (MALERFIRMAET JOHN JENSEN. KØBENHAVN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.106' DKK (FERIEBYEN HALD STRAND ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 25.103' DKK (MALERFIRMAET JOHN JENSEN. KØBENHAVN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 149' DKK (RISTORANTE ITALIANO AF 6. MARTS 1998 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Jesper Nørrelund Bentzen.