Niels Christian Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1989 (35 år) |
Karrieren startede hos: | TEGNESTUEN ENGHAVEN HOLSTEBRO ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.381' DKK K/S HOLSTEBRO BADELAND (2022) |
Største underskud: | -3.263' DKK K/S HOLSTEBRO BADELAND (2018) |
Største egenkapital: | 70.021' DKK GODSEJER LILLY FRIIS OG GODSEJER. DYRLÆGE. DR.MED.VET. CARL W. FRIIS' FOND (2023-24) |
Største gæld: | 90.507' DKK K/S HOLSTEBRO BADELAND (2021) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos SØREN ANDERSEN ARKITEKTER A/S (Nu: /Gjørtz/ANDERSEN/ARKITEKTER A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ZEUTHEN-ANDERSEN A/S (34 år 3 måneder) |
Seed: 1797426132
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1989 i TEGNESTUEN ENGHAVEN HOLSTEBRO ApS (tidligere SLP NR. 10.517 A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Niels Christian Andersen i 7 år 2 måneder, inden stoppet d. 26. november 1996.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1998 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. august 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ZEUTHEN-ANDERSEN A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Ejendomsselskabet Bitsovvej A/S
Via ZEUTHEN-ANDERSEN A/S -
/Gjørtz/ANDERSEN/ARKITEKTER A/S
Via ZEUTHEN-ANDERSEN A/S
Direktørposter (1)
-
ZEUTHEN-ANDERSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.1990
Bestyrelsesposter (5)
-
/Gjørtz/ANDERSEN/ARKITEKTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.10.2020 -
ZEUTHEN-ANDERSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.1990 -
ICONO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.12.2021 -
Ejendomsselskabet Bitsovvej A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.05.2022 -
Rydhave Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.11.2022
Tidslinje (35)
-
K/S HOLSTEBRO BADELAND (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.12.2023
Registreringsdato: 27.12.2023 -
KOMPLEMENTARSELSKABET HOLSTEBRO BADELAND ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
Rydhave Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.11.2022
Registreringsdato: 07.11.2022
Blå bog (fortsat)
Niels har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem
27.06.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
21.12.1994 - 27.12.2023
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
21.12.1994 - 11.12.2023
Ejerandel: 10-14.99%
Niels Christian Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i SØREN ANDERSEN ARKITEKTER A/S (Nu: ZEUTHEN-ANDERSEN A/S) der præsenterede et overskud på 2.310' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i SØREN ANDERSEN ARKITEKTER A/S (Nu: ZEUTHEN-ANDERSEN A/S) der præsenterede et underskud på 901' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 34 år 3 måneder fra 1990 til i dag hos ZEUTHEN-ANDERSEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 3.794' DKK (GODSEJER LILLY FRIIS OG GODSEJER. DYRLÆGE. DR.MED.VET. CARL W. FRIIS' FOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 121' DKK (ICONO A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 70.021' DKK (GODSEJER LILLY FRIIS OG GODSEJER. DYRLÆGE. DR.MED.VET. CARL W. FRIIS' FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -745' DKK (DELTA ARKITEKTER A/S (Nu: AKA Architects A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Mads Erik Jacobsen.