Jeanette Gyldstoff Borg
Erhvervsaktiv siden: | 26. mar. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MITHOM ApS (Direktør) |
Største overskud: | 55.359' DKK COPENHAGEN NETWORK A/S (Nu: ACEA Finance ApS) (2014) |
Største underskud: | -32.875' DKK BLUE VISION A/S (Nu: Pharma Equity Group A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 103.285' DKK BLUE VISION A/S (Nu: Pharma Equity Group A/S) (2017) |
Største gæld: | 22.654' DKK COPENHAGEN NETWORK A/S (Nu: ACEA Finance ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos CASTILLO ApS (Nu: SYSTEM ACCOUNTING ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af MITHOM ApS (10 år) |
Seed: 2738977
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1999 ved MITHOM ApS (tidligere SCSK 2471 ApS) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Jeanette Gyldstoff Borg i 10 år, før stoppet den 1. april 2009.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. november 2016.
Direktørposter (2)
-
BALTIC INVESTMENT GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2020 -
PORTINHO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2020
Tidslinje (38)
-
BLUE VISION A/S (Nu: Pharma Equity Group A/S) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 24.03.2023
Registreringsdato: 24.03.2023 -
BLUE VISION A/S (Nu: Pharma Equity Group A/S)
Fratrådt som direktørDato: 27.04.2022
Registreringsdato: 27.04.2022 -
BLUE VISION A/S (Nu: Pharma Equity Group A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2022
Registreringsdato: 25.04.2022
Blå bog (fortsat)
Jeanette har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
29.12.2014 - 04.07.2016
Ejer
05.07.2016 - 30.08.2017
Ejer
31.08.2017 - 24.03.2023
Bestyrelsesmedlem
31.12.2020 - 25.04.2022
Direktør
31.12.2020 - 27.04.2022
Ejerandel: 25-33.33% -
Direktør
25.04.2013 - 15.06.2013
Direktør
19.12.2016 - 14.11.2019
Reel ejer
27.09.2017 - 27.09.2017
Reel ejer
28.09.2017 - Stadig aktiv
Direktør
02.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.09.2017 - Stadig aktiv
Direktør
24.10.2017 - 24.10.2017
Direktør
02.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
05.07.2016 - 14.09.2016
Bestyrelsesmedlem
15.09.2016 - 20.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.07.2016 - 09.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor BALTIC INVESTMENT GROUP ApS kunne offentliggøre et overskud på 18.294' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor BLUE VISION A/S (Nu: Pharma Equity Group A/S) kunne offentliggøre et underskud på 32.875' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 55' DKK (PORTINHO ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 26.841' DKK (BLUE VISION A/S (Nu: Pharma Equity Group A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38.931' DKK (BLUE VISION A/S (Nu: Pharma Equity Group A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -27' DKK (CASTILLO ApS (Nu: SYSTEM ACCOUNTING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jeanette' netværk er Haab Investments Ltd.