Ib Paaskesen
Karrieren startede hos: | JPS FAMILIERESTAURANTER A/S (Direktør) |
Største overskud: | 50.107' DKK WISMAR HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -153.755' DKK BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S (2014) |
Største egenkapital: | 156.123' DKK BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S (2020) |
Største gæld: | 286.953' DKK AGROFREEZE A/S (Nu: ORSKOV FOODS A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 152 årsværk hos BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S (2019) |
Seed: 233197944
Karrieren I Danmark begyndte for nu flere år siden ved JPS FAMILIERESTAURANTER A/S (tidligere MOGENS CRUSE & CO. A/S) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Ib Paaskesen i 45 år 11 måneder, før fratrædelsen den 17. november 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. september 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PAASKESEN ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
PAASKESEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.1985
Bestyrelsesposter (14)
-
FREDE ANDERSEN & SØN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.07.2018 -
Dansk Miljø og Genbrug ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.06.2021 -
EKAS Rådgivende Ingeniører A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.11.2020 -
CIRKOM A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.12.2015 -
Bangs A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.08.2015 -
UGLEHØJ HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.04.2020 -
MOSAIKHJØRNET A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.10.2016 -
TFO HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.10.2016 -
NÆSTVED STEN OG GRUS ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.11.2021 -
TFO Ejendomme ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2017 -
FS Grusindustri ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.11.2021 -
Forlev A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.01.2020 -
TFO Brønshøj ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2022 -
TFO Svenstrup ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (254)
-
CABCON A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
Tims Cookies ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2024
Registreringsdato: 19.04.2024 -
ODIN MASKINFABRIK A/S (Nu: ODIN Engineering A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2023
Registreringsdato: 30.03.2023
Blå bog (fortsat)
Ib har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 66 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Ib Paaskesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved WISMAR HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 50.107' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved MSE HOLDING A/S (Nu: J.S. HOLDING A/S) der præsenterede et underskud på 57.592' DKK.
Ib har i alt siddet i bestyrelsen hos 123 forskellige selskaber (heraf 58 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 14 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 45 år 11 måneder fra 1957 til 2003 hos JPS FAMILIERESTAURANTER A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15.133' DKK (CABCON A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.189' DKK (Roholte ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 77.471' DKK (UGLEHØJ HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -20.540' DKK (NELSON GARDEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ib' netværk er Peter Vilhelm Andersen.